Дорожный транспорт
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2007-07-20 - 2008-09-22
Cahul, str. 31 August, 23, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
2007-07-19
Cahul, str. Vişinilor, 57 |
||
Administrator |
1994-02-21 - 2007-11-07
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 13, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
2003-04-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 65, ap.(of.) 104A |
||
Administrator |
1996-03-19 - 2008-11-27
Cahul, str. Lăutarilor, 16 |
||
Administrator |
2007-09-17
Cahul, Colibaşi |
||
Lichidator Administrator |
2006-11-16
Donduşeni, Elizavetovca |
||
Administrator |
2014-06-19
Floreşti, str. Alecsandri Vasile, 74 |
||
Lichidator Administrator Lichidator Lichidator Lichidator |
1995-08-30 - 2008-02-19
Taraclia, str. Voczalinaia, 51 |
||
Administrator |
2014-06-20
Drochia, str. Potcoavă N., 55 |
||
Administrator |
2007-10-03
Cantemir, Stoianovca |
||
Administrator |
2007-10-04 - 2011-08-09
Taraclia, str. Serebreak M., 35, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2007-10-05
Cahul, str. Mioriţa, 5 |
||
Lichidator Administrator |
2014-01-03 - 2017-06-15
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Puşkin A., 17/A |
||
Administrator |
1995-05-30 - 2007-12-11
Cahul, str. Sanatoriului, 10, ap.(of.) 43 |
||
Administrator |
1992-11-05 - 2008-01-17
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 23, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
1998-06-02 - 2008-05-22
Cahul, str. Asachi Gh., 2 |
||
Administrator |
1996-08-12 - 2008-04-16
Taraclia, str. Marx Karl, 37 |
||
Administrator |
2011-01-13 - 2021-01-04
Rîşcani, Vasileuţi |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1994-01-25 - 2007-10-23
Cahul, str. Victoriei, 16 |
||
Administrator |
2007-10-25
Cahul, str. Doinelor, 21 |
||
Administrator |
1993-02-05 - 2008-01-29
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 46, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
2013-12-18 - 2021-01-04
Rîşcani, str. Independenţei, 52, ap.(of.) 39 |
||
Administrator |
1995-12-01 - 2008-05-07
Cahul, str. Viteazul Mihai, 35, ap.(of.) 46 |
||
Administrator |
2008-01-09
Cahul, str. Stejarilor, 36, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1996-05-13 - 2009-03-10
Cahul, Alexandru Ioan Cuza |
||
Administrator |
2006-08-28 - 2021-09-01
Străşeni, str. Deleanu Liviu, 52 |
||
Administrator |
2014-02-21
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 23, ap.(of.) 293 |
||
Administrator |
2008-01-29 - 2008-09-18
Cahul, str. Kogălniceanu Mihail, 116 |
||
1995-11-15 - 2008-12-17
Cahul, str. <, 41/28 |
|||
Administrator |
2007-01-31
Edineţ, str. Independenţei, 126, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
2007-01-25
Edineţ, Tîrnova |
||
Administrator |
2002-11-21 - 2017-09-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 11/1, ap.(of.) 49 |
||
Administrator |
2007-01-23 - 2011-06-30
Briceni, str. Naberejnaia, 4 |
||
Administrator |
2007-01-24 - 2011-11-08
Ocniţa, Lipnic |