Дорожный транспорт
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1996-12-16 - 2007-08-24
Făleşti, str. Negură Andrei, 6 |
||
Administrator |
1995-02-27 - 2008-06-25
Bălţi, str. Suceava, 12, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
1995-09-06 - 2021-07-21
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Dubinin, 1, ap.(of.) 44 |
||
Administrator Lichidator |
2013-02-15 - 2017-03-31
Glodeni, Ciuciulea |
||
Administrator |
2007-09-10 - 2012-01-02
Glodeni, Sturzovca |
||
Administrator |
2002-01-30 - 2019-04-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 10/2, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1992-09-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 31/2, ap.(of.) 63 |
||
Administrator |
1993-06-11
Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 6, ap.(of.) 29 |
||
Lichidator Administrator |
1992-10-22 - 2017-03-07
Orhei, str. Eminescu Mihai, 15, ap.(of.) 62 |
||
Lichidator Administrator |
1999-05-12 - 2017-02-20
Orhei, str. Colindătorilor, 53 |
||
Administrator |
2007-10-04
Bălţi, str. Damian L., 16 |
||
Administrator |
1992-10-30 - 2016-09-06
Ocniţa, str. Turghenev, 12 |
||
Administrator Lichidator |
1997-10-23 - 2017-02-21
Orhei, str. Renaşterii, 16 |
||
Administrator |
2007-10-23 - 2011-12-02
Rîşcani, Costeşti, str. Prieteniei, 16, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2007-11-07 - 2009-04-09
Bălţi, str. Dubăsari str-la, 31 |
||
Administrator |
2007-11-06 - 2009-06-26
Glodeni, Camenca |
||
Lichidator Administrator |
1999-06-02 - 2017-02-20
Orhei, str. Nouă, 24 |
||
Administrator |
2007-11-16
Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 1/A |
||
Administrator |
1993-08-24
Bălţi, str. Lupu Vasile, 1/B, ap.(of.) 54 |
||
Administrator |
2012-01-23
Ialoveni, Puhoi |
||
Administrator |
2007-11-13 - 2008-10-23
Făleşti, str. Testemiţeanu N., 5 |
||
Administrator Lichidator |
1995-12-06 - 2017-02-21
Orhei, str. Lupu Vasile, 34 |
||
Administrator |
1994-07-20 - 2016-09-12
Edineţ, str. Gorkii, 33 |
||
Administrator |
2007-11-19
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 8/3, ap.(of.) 60 |
||
Lichidator Administrator |
1996-09-05 - 2017-02-17
Orhei, str. 31 August, 7, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
2010-03-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 201 |
||
Administrator |
2007-11-26
Bălţi, Sadovoe |
||
1997-06-19 - 2009-04-22
Rîşcani, Corlăteni |
|||
1995-07-12 - 2009-04-16
Sîngerei, str. Lermontov M., 9 |
|||
Administrator |
2007-12-04
Bălţi, str. Bauman, 32/A |
||
Administrator |
1998-06-09
Străşeni, Lozova, str. Biruinţei, 31 |
||
Lichidator Administrator |
1994-12-09 - 2017-02-17
Orhei, str. Eminescu M., 15, ap.(of.) 4 |
||
Administrator Lichidator |
2004-05-12
mun. Chişinău, Coloniţa |
||
Administrator |
1992-11-12
Bălţi, str. Derjavin Gavriil, 16 |
||
Lichidator Administrator |
1995-06-23 - 2017-02-21
Orhei, str. Haiducul Grozescu, 32 |