Дорожный транспорт
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2009-06-29
Edineţ, Chetroşica Nouă |
||
Administrator |
2009-06-26
Edineţ, Volodeni |
||
Administrator |
2009-07-06
Donduşeni, str. Donici A., 37/A |
||
Administrator |
2009-07-14
Briceni, str. Independenţei, 35, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2009-07-27
Donduşeni, str. 31 August, 4/3, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2009-08-06
Ocniţa |
||
Administrator |
2005-02-24 - 2017-08-30
Drochia |
||
Administrator |
1992-09-08 - 2009-09-10
Ocniţa, Frunză, str. Cotovschi, 12, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
1993-04-14 - 2009-09-09
Ocniţa, str. Puşkin A., 20 |
||
Administrator |
1996-08-28 - 2009-09-09
Ocniţa, Bîrnova |
||
Administrator |
2009-10-12
Edineţ, Feteşti |
||
Administrator |
1997-12-22 - 2009-10-21
Ocniţa, str. 27 August, 1 |
||
Administrator |
2009-10-21
Edineţ, str. Eminescu Mihai, 6/b |
||
Administrator |
1995-06-27 - 2021-08-06
Briceni, str. Frunze M., 24 |
||
Administrator |
2009-12-16
Ocniţa |
||
Administrator |
1996-02-19
Edineţ, Gordineşti |
||
Administrator |
2014-10-13
Orhei, Cihoreni |
||
Administrator |
2007-09-18
Glodeni, Viişoara |
||
Administrator |
2009-01-14 - 2009-03-11
Hînceşti, Sărata-Galbenă |
||
Administrator Lichidator |
1995-11-24 - 2009-02-06
Leova, str. Gribov N., R.7 |
||
Administrator Lichidator |
2014-03-13 - 2024-07-10
Soroca, str. Popovici Anatol, 8/1, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
2009-02-03
Hînceşti, str. Cogîlnic, 11/A |
||
Administrator |
2009-02-03
Hînceşti, str. Alexandru cel Bun, 34, ap.(of.) 5 |
||
Lichidator Administrator |
2013-04-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 14/3, ap.(of.) 307 |
||
Administrator |
1997-02-28 - 2018-01-26
Edineţ, str. Lazo S., 76 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2011-02-25
Soroca, str. Ştefan cel Mare, 113/1 |
||
Administrator |
2009-02-19
Leova, Iargara, str. Mateevici A., 24, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2001-06-14
Bălţi, str. Bulgară, 19/8, ap.(of.) 10 |
||
Administrator Lichidator |
1995-01-09 - 2009-03-19
Leova, str. Mendeleev D., 18 |
||
Administrator |
1997-05-08 - 2018-01-26
Edineţ, str. David Aurel, 10 |
||
Administrator |
2009-03-10 - 2011-03-31
Leova, Filipeni |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2001-09-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Cibotari Maria, 67, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2009-03-23
Hînceşti, Sărata-Galbenă |
||
Administrator |
1997-01-31 - 2018-01-26
Edineţ, Cupcini, str. Chişinăului, 23, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
2009-04-16
Hînceşti, Cărpineni, str. Glavan Boris, 75 |