Дорожный транспорт
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2009-05-18
Bălţi, str. Bauman Nikolai str-la, 23 |
||
Administrator |
2009-05-21
Făleşti, Glinjeni |
||
Administrator |
2009-05-28
Rîşcani, Mălăieşti |
||
Administrator |
2009-06-01 - 2012-02-07
Bălţi, str. Glinka, 8, ap.(of.) 56 |
||
Administrator |
2005-11-29 - 2019-04-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cocieri, 1, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2009-06-08
Bălţi, str. Viilor, 11 |
||
Administrator |
2009-06-10
Ocniţa, str. 50 Ani ai Biruinţei, 202 |
||
Administrator |
2009-06-16
Bălţi, str. Asachi Gh., 17 |
||
Administrator |
1993-05-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vadul lui Vodă, 100 |
||
Administrator |
2009-07-07
Bălţi, str. Decebal, 166, ap.(of.) 119 |
||
Administrator |
2006-10-30 - 2012-04-24
Cahul, Văleni |
||
Administrator |
2007-03-29 - 2019-05-18
Orhei, Mitoc |
||
Administrator |
2009-07-30
Bălţi, str. Decebal, 101/A |
||
Administrator |
2009-08-07
Bălţi, str. Independenţei, 72, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1994-06-21 - 2017-05-23
Ungheni, str. Creangă Ion, 19, ap.(of.) 56 |
||
Administrator |
2009-08-24
Bălţi, str. Calea Ieşilor, 112 |
||
Lichidator Administrator |
1994-04-11 - 2009-09-09
Glodeni, str. Decebal, 45 |
||
Administrator |
2009-10-06 - 2011-11-03
Sîngerei, Bilicenii Vechi |
||
Administrator |
2009-09-30
Bălţi, str. Mitropolit Dosoftei, 11 |
||
Administrator |
2009-10-02
Rîşcani, Mihăileni |
||
Administrator |
1995-06-26 - 2018-01-26
Ungheni, Semeni |
||
Administrator |
2009-10-23
Făleşti, Glinjeni |
||
Administrator |
2009-10-23 - 2009-11-09
Rîşcani, Corlăteni |
||
Administrator |
2009-10-27
Bălţi, str. 31 August, 25 |
||
Administrator |
2009-11-04
Bălţi, str. Konev Ivan, 28, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
2009-11-04
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 41, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
2004-09-09
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. Testemiţeanu N., 1 |
||
Administrator |
2009-11-27
Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 10, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
2009-12-04
Bălţi, str. Coşbuc G., 3, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2009-12-12
Bălţi, str. Larisa bd., 10, ap.(of.) 44 |
||
Administrator |
2009-01-20 - 2011-12-06
Cahul, Cucoara |
||
Administrator |
1995-10-02 - 2009-02-03
Taraclia, str. Panov O., 55 |
||
Administrator |
2009-02-06
Cahul, str. Milev Dumitru, 55, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2009-02-20 - 2010-08-19
Cahul, str. Stroescu V., 43, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
2009-02-27 - 2011-07-26
Cahul, Cotihana |