|
|
1995-07-31
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 64, ap.(of.) 180
|
|
|
|
1999-06-10
Ialoveni, Moleşti
|
|
|
|
2001-05-28
Cahul, str. Eminescu Mihai, 32, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2000-01-31 - 2012-02-13
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 110
|
|
|
|
1998-11-04 - 2009-02-12
Cahul, str. Mircea cel Bătrân bd., 28/1
|
|
|
|
1999-06-09
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Mecinikov, 31
|
|
|
|
2000-05-22 - 2008-05-12
Cahul, Taraclia de Salcie
|
|
|
|
1996-08-14 - 2008-06-26
Cahul, Roşu
|
|
|
|
1996-10-16 - 2007-03-26
Cahul, str. Eminescu Mihai, 30, ap.(of.) 23
|
|
|
|
2002-01-03 - 2006-11-13
Cahul, str. Strada Veche, 147, ap.(of.) 20
|
|
|
|
1998-12-17 - 2006-11-27
Cahul, str. Frunze M., 45, ap.(of.) 21
|
|
|
|
1999-10-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 10, ap.(of.) 501
|
|
|
|
2002-09-06 - 2009-02-09
Cahul, Moscovei
|
|
|
|
2001-06-18
Hînceşti, Logăneşti
|
|
|
|
1994-12-08 - 1998-11-09
Soroca
|
|
|
|
1999-06-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Marinescu Al., 11/1, ap.(of.) 10
|
|
|
|
1996-06-07 - 2009-01-28
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 13, ap.(of.) 19
|
|
|
|
2002-08-02
Cahul, str. Donici A., 50
|
|
|
|
2003-07-31
Cahul, str. Şolohov M., 30, ap.(of.) 13
|
|
|
|
1996-05-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ţepeş Vlad, 3
|
|
|
|
1995-12-01
Cahul, str. Sfatul Ţării, 43
|
|
|
|
1998-01-16 - 2020-04-16
UTA Găgăuzia, Gaidar, str. 40 ani Octombrie, 7
|
|
|
|
2001-06-05
Cahul, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 12/A
|
|
|
|
1993-10-18 - 2020-10-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Kogălniceanu Mihail, 75, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2004-01-15
Cahul, str. Ioan Vodă cel Cumplit, 69/A, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2000-08-21 - 2020-11-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Codru, 3
|
|
|
|
2003-02-24 - 2004-11-16
Briceni, Corjeuţi
|
|
|
|
1997-05-28 - 2009-03-24
Briceni, Caracuşenii Vechi
|
|
|
|
2001-03-05 - 2009-01-27
Edineţ, str. Hotinului, 79
|
|
|
|
1992-10-09 - 2018-06-12
Cahul, str. Frunze M., 59, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2001-06-28
Orhei, Pohrebeni
|
|
|
|
1992-07-27 - 2018-06-12
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 48, ap.(of.) 19
|
|
|
|
2001-07-02
Soroca, Cerlina
|
|
|
|
1995-01-10 - 2018-06-12
Cahul, str. Asachi Gh., 55
|
|
|
|
1993-02-12 - 2006-09-08
Edineţ, str. Stroescu V., 19
|
|