|
|
1998-02-16 - 2020-10-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 19, ap.(of.) 113
|
|
|
|
1998-05-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 176, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2001-09-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 74/1, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2001-01-18 - 2008-03-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 19/4, ap.(of.) 54
|
|
|
|
1998-02-18
Ialoveni, Văsieni
|
|
|
|
2003-02-12
UTA Găgăuzia, Cotovscoe, str. Jukov, 45
|
|
|
|
1998-02-27 - 2020-10-15
mun. Chişinău, Vadul lui Vodă, str. Luceafărul, 2
|
|
|
|
1997-11-28 - 2013-03-28
Cahul, Manta
|
|
|
|
1998-04-24 - 2019-06-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Pann Anton, 4, ap.(of.) 700
|
|
|
|
1992-12-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 17
|
|
|
|
1994-02-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doina, 150
|
|
|
|
1998-03-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 11/1, ap.(of.) A
|
|
|
|
1999-04-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Teilor, 11, ap.(of.) 11
|
|
|
|
1997-10-30 - 2018-01-10
Edineţ, Feteşti
|
|
|
|
1998-03-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 15, ap.(of.) 84
|
|
|
|
2001-06-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Baltă Trifan, 9/2
|
|
|
|
1999-09-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 46/5, ap.(of.) 51
|
|
|
|
2001-07-31
mun. Chişinău, Coloniţa
|
|
|
|
1997-11-13
mun. Chişinău, Codru, str. Schinoasa-Deal, 43
|
|
|
|
2001-07-11 - 2017-11-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 55/1, ap.(of.) 4
|
|
|
|
1998-04-16
Dubăsari, Pîrîta
|
|
|
|
1998-08-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Poştei, 88/2
|
|
|
|
1997-09-02 - 2007-10-11
Dubăsari, Doroţcaia
|
|
|
|
1999-03-16 - 2023-05-13
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 16/1, ap.(of.) 136
|
|
|
|
2000-07-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 17
|
|
|
|
1993-03-19 - 2007-10-24
Căuşeni, Baimaclia
|
|
|
|
1996-09-20 - 2018-06-09
Taraclia, str. Sovetscaia, 39
|
|
|
|
2006-05-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 49/2, ap.(of.) 35
|
|
|
|
2001-07-25
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Belinski V., 65, ap.(of.) 43
|
|
|
|
1992-08-18 - 2009-06-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 11/2, ap.(of.) 18
|
|
|
|
1998-04-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 53
|
|
|
|
2001-12-03 - 2010-09-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 10
|
|
|
|
2000-11-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Buiucani, 3, ap.(of.) 56
|
|
|
|
2003-10-02
Ialoveni, Nimoreni
|
|
|
|
2000-11-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 5, ap.(of.) 134
|
|