|
|
1999-09-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 79/1
|
|
|
|
2001-08-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 4/2, ap.(of.) cam
|
|
|
|
1998-01-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 22, ap.(of.) 57
|
|
|
|
1997-05-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Burebista, 80
|
|
|
|
1998-09-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Paris, 38/2, ap.(of.) 35
|
|
|
|
1999-03-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Valea Dicescu, 47, ap.(of.) 20
|
|
|
|
1998-04-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 8, ap.(of.) 9
|
|
|
|
1996-11-05 - 2011-02-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Vâlcov, 13
|
|
|
|
1998-04-09 - 2002-08-06
Cantemir, Goteşti
|
|
|
|
2000-12-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 41, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1994-06-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 25, ap.(of.) 19
|
|
|
|
1997-12-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu Mihai, 70, ap.(of.) 72
|
|
|
|
1997-07-30 - 2013-07-24
Cahul, Cotihana
|
|
|
|
1995-01-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 79/1
|
|
|
|
1998-06-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 58
|
|
|
|
2000-01-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 49/3, ap.(of.) 62
|
|
|
|
1997-10-09 - 2008-05-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 92
|
|
|
|
2000-11-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 82/2, ap.(of.) 77
|
|
|
|
1992-07-28 - 2006-06-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 44/5, ap.(of.) 50
|
|
|
|
1994-06-14 - 2020-02-04
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Gandi I., 1
|
|
|
|
1998-02-11
mun. Chişinău, Durleşti, str. Codrilor, 12
|
|
|
|
1998-05-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 3/2, ap.(of.) 50
|
|
|
|
2006-10-30 - 2009-04-22
Hînceşti, Buţeni
|
|
|
|
2000-03-21
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 19, ap.(of.) 77
|
|
|
|
1998-07-08 - 2013-07-02
Căuşeni, Ursoaia
|
|
|
|
1999-12-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cibotari Maria, 28
|
|
|
|
1993-02-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 17
|
|
|
|
2003-11-19
Soroca, Vărăncău
|
|
|
|
2000-09-21
mun. Chişinău, Durleşti, str. Caucaz, 55
|
|
|
|
1994-06-30 - 2000-08-30
Cahul, Burlacu
|
|
|
|
1998-02-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Caucaz, 18
|
|
|
|
1995-12-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 25
|
|
|
|
2006-08-03 - 2016-05-13
UTA Găgăuzia, Gaidar, str. Lenin, 235
|
|
|
|
1998-03-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Dokuceaev V., 2, ap.(of.) 103
|
|
|
|
2003-01-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 17, ap.(of.) 8
|
|