Другой наземный транспорт
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator Lichidator |
2000-06-26 - 2011-06-17
Şoldăneşti, str. Muncitorilor, 93, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2002-09-02 - 2011-04-05
Bălţi, str. Neculce I. str-la, 41, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2000-05-23 - 2011-11-28
Orhei, str. Iachir I., 27, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
1998-03-17 - 2011-03-15
Basarabeasca, Başcalia |
||
2002-07-18 - 2011-12-14
Bălţi, str. Parhomenko Alexandr, 18 |
|||
Administrator |
1998-04-08 - 2015-12-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pietrarilor, 13/A |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2001-05-11 - 2015-12-24
Şoldăneşti, str. Donici A., 14 |
||
Administrator |
1997-12-11 - 2020-06-19
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 21/1, ap.(of.) 55 |
||
Administrator Lichidator |
2003-01-20 - 2016-01-25
Rezina, str. Lomonosov M., 35 |
||
Administrator |
1995-03-01 - 2016-01-15
Şoldăneşti, str. Feroviarilor, 34 |
||
Administrator |
2003-01-31 - 2016-02-01
Soroca, Zastînca |
||
Lichidator Administrator |
2006-07-04 - 2015-11-27
Ştefan Vodă, Semionovca |
||
Administrator |
1997-10-29 - 2015-12-01
Cahul, str. Hristo Botev, 16 |
||
Administrator |
2005-06-15 - 2016-02-10
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 7/A |
||
Administrator |
2005-01-18 - 2016-02-01
Soroca, Şeptelici |
||
Administrator |
2002-06-21 - 2022-04-12
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Administrator |
1997-06-13 - 2016-01-13
Bălţi, str. Vladimirescu Tudor, 42, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1995-08-30
Şoldăneşti, Cobîlea |
||
Administrator |
2001-07-11
Anenii Noi, Hîrbovăţul Nou |
||
Administrator |
1999-09-06 - 2021-04-12
Taraclia, str. Lesnaia, 6, ap.(of.) 34 |
||
Administrator |
2002-05-08
Sîngerei, Copăceni |
||
Administrator |
2002-05-22
Nisporeni, Brătuleni |
||
Administrator |
2002-06-24
Călăraşi, Sipoteni |
||
Administrator |
2002-06-07
Călăraşi, Săseni |
||
Administrator |
2002-07-16
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2002-08-12
Leova, Tigheci |
||
Administrator |
2002-09-04
Cantemir, Ţiganca |
||
Administrator |
2001-10-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 27, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2002-11-08
Ialoveni, Sociteni |
||
Administrator |
2003-03-26
Basarabeasca, Iserlia |
||
Administrator |
2003-06-18
Nisporeni, Valea-Trestieni |
||
Administrator |
2000-02-11
Anenii Noi, Roşcani |
||
Administrator |
2000-08-09 - 2022-04-18
Orhei, str. 31 August, 180 |
||
Administrator |
2003-08-20
Căuşeni, Fîrlădeni |
||
Administrator |
1993-02-08 - 2008-04-29
UTA Găgăuzia, Cişmichioi, str. Pugaciov, 3 |