Другой наземный транспорт
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2001-06-21
Rezina, str. Energeticienilor, 1/A |
||
Administrator |
1994-01-31
Şoldăneşti, str. Eminescu Mihai, 20 |
||
Administrator |
2001-05-31 - 2011-09-23
Orhei, str. Unirii, 150, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
1997-02-01
Orhei, str. Lupu Vasile, 177/A, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1995-03-24
Şoldăneşti, Olişcani |
||
Administrator |
2003-05-16 - 2009-01-31
Orhei, str. Iachir I., 7, ap.(of.) 72 |
||
Lichidator Administrator |
2000-09-15 - 2007-11-26
Rezina, str. Matrosov, 1 |
||
2001-10-02 - 2004-07-12
Teleneşti, str. Rareş Petru, 3, ap.(of.) 37 |
|||
Administrator |
2002-05-15
Teleneşti, Chiştelniţa |
||
Administrator |
1995-11-09
Rezina, str. 27 August, 18 |
||
Administrator |
2002-08-12
Şoldăneşti, str. Văilor, 2 |
||
1993-10-25 - 2005-04-14
Rezina, str. Şciusev A., 11, ap.(of.) 35 |
|||
Administrator |
1994-09-15
Orhei, str. Lupu Vasile, 36 |
||
Administrator |
1994-12-12
Teleneşti, str. 31 August, 22, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1996-10-29
Teleneşti, str. Rareş Petru, 5, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1995-12-06
Teleneşti, str. Renaşterii, 85/2 |
||
Administrator |
2002-09-12
Teleneşti, str. Eminescu Mihai, 11 |
||
Administrator |
2007-12-12
Teleneşti, Suhuluceni |
||
Administrator |
2001-08-03
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
2000-02-21
Teleneşti, Ciulucani |
||
Administrator |
1997-03-17 - 2020-04-21
Orhei, Mălăieşti |
||
Administrator |
2000-03-16
Orhei, Berezlogi |
||
Administrator |
2001-12-11
Orhei, str. Tineretului, 17 |
||
Administrator |
2001-08-20 - 2008-08-08
Orhei, Ghetlova |
||
Administrator |
2001-10-16 - 2009-05-13
Orhei, Piatra |
||
Administrator |
1996-12-09
Teleneşti, Mîndreşti |
||
Administrator |
1996-10-21 - 2009-05-26
Teleneşti, str. Mitropolit Dosoftei, 13 |
||
Administrator |
1997-12-03 - 2020-10-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 16/2, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2002-01-22
Teleneşti, Tîrşiţei |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2000-09-28 - 2008-02-16
Teleneşti, str. 8 Martie, 7 |
||
Administrator |
1996-06-10
Teleneşti, Băneşti |
||
Administrator |
1997-04-23 - 2009-05-20
Rezina, str. 27 August, 56 |
||
Administrator Lichidator |
2001-04-20 - 2009-08-17
Rezina, str. Şciusev A., 9/2, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
1998-11-12
Orhei, str. Troşceanschi Fiodor, 17/A |
||
Administrator |
2002-06-25
Teleneşti, Căzăneşti |