|
|
2000-02-09 - 2019-08-23
Floreşti, Cuhureştii de Sus
|
|
|
|
2012-02-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Costeşti, 62/1
|
|
|
|
1995-02-09 - 2020-10-27
Bălţi, str. Rudnev Semion str-la, 6
|
|
|
|
2004-06-04 - 2020-10-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 90, ap.(of.) 24
|
|
|
|
1995-07-07
Făleşti, Izvoare
|
|
|
|
2000-01-04 - 2016-05-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 7/3, ap.(of.) 5
|
|
|
|
1996-11-29 - 2020-02-17
Bălţi, Elizaveta, str. Salcîmilor, 20
|
|
|
|
2000-04-21 - 2020-01-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 49/1, ap.(of.) 98
|
|
|
|
1998-06-17 - 2020-01-16
Floreşti, Cunicea
|
|
|
|
2000-04-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin A., 33, ap.(of.) 93
|
|
|
|
2004-12-15 - 2018-11-07
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 125
|
|
|
|
1998-02-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 15/4, ap.(of.) 24
|
|
|
|
2001-10-09 - 2016-06-08
Drochia, str. Valea Curechiului, 26A
|
|
|
VOLOH OXANA
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
1994-03-28
Bălţi, str. Hotin, 24, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2000-05-16
mun. Chişinău, Codru, str. Drumul Schinoasei str-la 3, 27
|
|
|
|
2000-05-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Salcîmilor, 22/9, ap.(of.) 49
|
|
|
|
2000-06-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hristo Botev, 3, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2000-10-04 - 2021-03-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 10, ap.(of.) 44
|
|
|
|
2001-05-08 - 2019-10-08
Bălţi, str. Ceaikovski P., 35
|
|
|
|
1996-12-25 - 2019-12-19
Şoldăneşti, Alcedar
|
|
|
|
2001-06-08 - 2012-08-24
Floreşti, str. Costin Miron, 4, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2006-10-26 - 2012-09-25
Făleşti, str. Luceafărul, 24/V, ap.(of.) 13
|
|
|
|
1995-06-07 - 2012-12-04
Orhei, str. Ciobanu Tamara, 5, ap.(of.) 12
|
|
|
|
1996-02-27 - 2012-09-12
Rîşcani, str. Independenţei, 57, ap.(of.) 47
|
|
|
|
1998-04-13 - 2019-07-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 44, ap.(of.) 175
|
|
|
|
2008-02-21
Călăraşi, Novaci
|
|
|
|
1996-05-30 - 2019-06-06
Bălţi, str. Voluntarilor, 59, ap.(of.) 33
|
|
|
|
1995-09-25 - 2012-08-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 55, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1996-05-15 - 2019-03-22
Teleneşti, Chiştelniţa
|
|
|
|
2011-01-19 - 2012-10-29
Ştefan Vodă, Ermoclia
|
|
|
|
2011-10-05 - 2012-10-11
Călăraşi, str. Bojole, 25, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2012-05-31 - 2012-11-29
Hînceşti, Logăneşti
|
|
|
|
1997-05-20 - 2019-03-19
Străşeni, Cojuşna, str. Marinescu Al., 8
|
|
|
|
1998-02-13 - 2019-03-13
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 2/1, ap.(of.) 25
|
|
|
|
1998-02-16 - 2012-10-10
Leova, str. Ştefan cel Mare, 11
|
|