Бары и другие виды питья
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1994-11-08 - 2015-12-08
Teleneşti, Băneşti |
||
Administrator |
1996-02-19 - 2015-12-08
Teleneşti, str. Rareş Petru, 1, ap.(of.) 42 |
||
Administrator |
1996-05-03 - 2015-12-10
Şoldăneşti, str. Scînteia, 17 |
||
Administrator |
1996-03-04 - 2015-12-14
Teleneşti, Chiţcanii Noi |
||
Administrator |
1995-10-27 - 2015-12-14
Teleneşti, Chiţcanii Noi |
||
Administrator |
1994-05-24 - 2015-12-15
Teleneşti, Sărătenii Vechi |
||
Administrator |
1994-05-19 - 2015-12-15
Şoldăneşti, str. Scînteia, 11 |
||
Administrator |
1993-10-15 - 2015-12-16
Şoldăneşti, str. Păcii, 33 |
||
Administrator |
1994-11-05 - 2015-12-23
Şoldăneşti, str. 31 August, 38 |
||
Administrator |
1996-12-31 - 2015-12-24
Şoldăneşti, Vadul-Raşcov |
||
Administrator |
1995-06-02 - 2015-12-23
Teleneşti, Chiţcanii Vechi |
||
Administrator |
1995-07-15 - 2015-12-24
Şoldăneşti, Vadul-Raşcov |
||
Administrator |
1994-12-06 - 2015-12-23
Teleneşti, Ineşti |
||
Administrator |
1994-06-18 - 2015-12-24
Şoldăneşti, Pohoarna |
||
Administrator |
1994-02-17 - 2016-01-12
Şoldăneşti, Răspopeni |
||
Administrator |
1995-01-09 - 2016-01-11
Teleneşti, Mîndreşti |
||
Administrator |
2015-05-29 - 2015-09-09
Soroca, str. Luceafărul, 9, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2015-06-12 - 2016-11-03
Soroca, Racovăţ |
||
Administrator |
2015-06-17 - 2016-04-28
Floreşti, Sănătăuca |
||
Administrator |
2015-11-17 - 2016-07-15
Soroca, Bădiceni |
||
Administrator |
2015-12-02 - 2016-05-30
Ştefan Vodă, Copceac, str. Tineretului, 29 |
||
Administrator |
2015-12-10 - 2017-02-14
Ştefan Vodă, Crocmaz, str. Poticăi, 20 |
||
Administrator |
1996-02-07 - 2015-08-06
Ungheni, str. Barbu Lăutaru, 12, ap.(of.) 56 |
||
Administrator |
1994-12-06 - 2015-09-10
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Administrator |
1995-12-18 - 2015-11-11
Ungheni, str. Dănuţeni, 48 |
||
Administrator |
2015-12-03 - 2016-06-30
Nisporeni, Mileşti |
||
Administrator |
1997-03-14 - 2015-12-11
Nisporeni, Păruceni |
||
Administrator |
1992-06-04 - 2016-08-05
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Marx Karl, 13 |
||
Administrator |
1994-12-07 - 2015-05-19
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lazo S., 33, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1996-10-16 - 2015-08-06
UTA Găgăuzia, Baurci, str. Kalinin, 7 |
||
Administrator |
1998-04-17 - 2015-09-01
UTA Găgăuzia, Tomai, str. Stepnaia, 10 |
||
Administrator |
2016-04-06 - 2017-02-24
Anenii Noi, Speia, str. Păcii, 1, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
2008-12-08
Ialoveni, Sociteni |
||
Administrator |
2016-08-22 - 2016-08-30
Dubăsari, Cocieri |
||
Administrator |
2019-01-24 - 2023-01-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 1/3 |