Быстрое питание
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2012-12-14
Străşeni, Cojuşna, str. Zinevici Nikolae, 18 |
||
Administrator |
2009-07-31 - 2020-08-20
mun. Chişinău, Vatra, str. Eminescu Mihai, 22, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
1997-03-24 - 2021-11-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 4, ap.(of.) 51 |
||
Administrator |
2001-06-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 69/1, ap.(of.) 47 |
||
Administrator |
2003-03-03 - 2020-11-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghibu Onisifor, 2/3, ap.(of.) 102 |
||
Administrator |
1995-09-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 44 |
||
Administrator |
1994-04-11 - 2018-06-12
Cahul, str. Strada Veche, 116, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1995-10-03 - 2018-06-12
Cahul, str. Strada Veche, 139, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
1994-03-16 - 2019-07-16
Cantemir, Ciobalaccia |
||
Administrator |
2001-12-22
UTA Găgăuzia, Baurci, str. Şcolii, 12 |
||
Administrator |
1997-02-11 - 2021-02-22
Cahul, str. Muncii, 1/a |
||
Administrator |
1996-11-12 - 2019-07-17
Cantemir, Capaclia |
||
Administrator |
1992-07-08 - 2009-09-02
Cimişlia, str. Barbu Lăutaru, 5 |
||
Administrator |
1993-10-08 - 2000-12-25
Teleneşti, str. Decebal, 2 |
||
Administrator |
2002-01-09 - 2009-06-09
Orhei, str. Iachir I., 9, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
2001-05-31 - 2011-09-23
Orhei, str. Unirii, 150, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
2002-06-17
Rezina, Ţahnăuţi |
||
Administrator |
2002-01-22 - 2006-03-09
Orhei, str. Iachir I., 2, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
2002-09-12
Teleneşti, str. Eminescu Mihai, 11 |
||
Administrator |
2002-03-25
Făleşti, str. 1 Mai, 9 |
||
Administrator |
2000-10-25
Şoldăneşti, str. Păcii, 31, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
2002-04-22 - 2008-05-07
Orhei, Mălăieşti |
||
Administrator |
2002-03-11 - 2011-12-09
Orhei, str. Gagarin Iu., 46 |
||
Lichidator Administrator |
2000-08-24 - 2009-12-08
Rezina, Piscăreşti |
||
Lichidator Administrator |
2000-03-30 - 2007-04-28
Rezina, Pereni |
||
Administrator |
2001-06-04
Orhei, str. Micle Veronica, 3 |
||
Administrator |
2000-09-07 - 2009-10-16
Teleneşti, Cîşla |
||
Administrator |
2002-05-20 - 2010-10-21
Soroca, str. Limba Română, 17/12 |
||
Administrator |
2011-03-04
Drochia, Nicoreni |
||
Administrator |
2000-06-29
Floreşti, Gura Camencii |
||
Administrator |
2003-05-06 - 2020-11-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 8, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2002-09-09
Floreşti, Ghindeşti |
||
Administrator |
1992-12-30 - 2000-07-17
Ungheni, str. Alecsandri Vasile, 4 |
||
Administrator |
1994-03-16 - 2018-06-13
Cantemir, str. Tcacenco, 2, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1993-12-27 - 2018-06-13
Cahul, Roşu |