Столовые и сброс готовых продуктов
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2000-02-10 - 2021-12-28
Rîşcani, Recea |
||
Administrator |
2014-07-01
Cahul, str. Vişinilor, 118 |
||
Administrator |
1996-06-18 - 2020-10-28
Cimişlia, str. Alecsandri Vasile, 99, ap.(of.) 47 |
||
Administrator |
2013-10-25
Bălţi, str. Krîlov Ivan, 26, ap.(of.) 4 |
||
Administrator Lichidator |
1992-11-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hînceşti, 2 |
||
Administrator |
2005-12-14
Călăraşi, Hogineşti, str. Frunze M., 1 |
||
Administrator Lichidator |
1992-09-16 - 2012-12-27
Şoldăneşti, str. Glavan Boris, 1 |
||
Administrator Lichidator |
2011-01-25 - 2012-09-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 23/2, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2011-12-02 - 2013-01-14
Orhei, str. Iaşi, 31 |
||
Administrator |
1995-03-29 - 2012-12-05
Orhei, Brăneşti |
||
Administrator |
2003-02-03 - 2018-12-12
Făleşti, str. Cărămizilor, 31 |
||
Administrator |
1997-11-26 - 2012-12-18
Drochia, Pelinia |
||
Administrator |
1996-01-03 - 2012-12-18
Drochia, str. Independenţei, 79/41 |
||
Administrator |
2002-07-18 - 2016-09-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 83 |
||
Administrator |
1995-08-09 - 2013-10-01
Cimişlia, str. Stamati C., 27 |
||
Administrator |
2003-10-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 59 |
||
Administrator |
1996-06-07 - 2016-08-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Paris, 53/3, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
1999-09-02 - 2015-01-17
Bălţi, str. Kolesov Ivan, 10, ap.(of.) 95 |
||
Administrator |
1997-09-18
Soroca, str. Calea Bălţului, 87 |
||
Administrator |
1997-06-23 - 2013-10-01
Căuşeni, str. Calea Brezoaiei, 47 |
||
Administrator Lichidator |
2013-09-30
Cahul, str. Strada Veche, 6 |
||
Administrator |
1993-03-11 - 2014-04-07
Basarabeasca, str. Gogol, 1 |
||
Administrator |
1995-12-09 - 2013-11-15
Cimişlia, Javgur |
||
Administrator |
2004-05-05 - 2014-11-11
Floreşti, str. 31 August, 31, ap.(of.) 3 |
||
Administrator Lichidator |
2013-04-15 - 2019-09-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 15/1, ap.(of.) 153 |
||
Administrator |
2001-06-08 - 2015-04-24
Ungheni, str. Stere C., 9 |
||
Administrator |
1996-03-29 - 2014-12-08
Basarabeasca, str. Komsomolskaia, 105 |
||
Administrator |
2001-10-22 - 2020-11-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 67 |
||
Administrator |
2001-10-18 - 2020-11-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 55, ap.(of.) 35 |
||
Administrator |
1994-06-27
Ungheni, str. Ţepeş Vlad, 15 |
||
Administrator |
2010-10-14 - 2021-03-11
Drochia, str. Independenţei, 77, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2006-02-17 - 2015-03-02
Taraclia, str. Minin, 13 |
||
Administrator |
1998-01-12 - 2016-06-10
Cahul, str. Tineretului, 25/E, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2006-12-04 - 2015-06-23
Cimişlia, str. Neaga Şt., 22/A |
||
Administrator |
2002-10-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu M. bd., 24 |