Бары
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1995-09-11 - 2019-06-24
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Administrator |
2006-03-30 - 2007-10-08
Ungheni, Romanovca |
||
Administrator |
2009-11-17 - 2016-11-16
Edineţ, Feteşti |
||
Administrator |
2004-03-24 - 2020-12-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pietrarilor, 2, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1997-07-15 - 2012-05-08
Călăraşi, Sipoteni |
||
Administrator |
2015-01-22
mun. Chişinău, Durleşti, str. Eminescu Mihai, 10 |
||
Administrator |
2001-01-04 - 2018-05-04
Cantemir, str. Creangă Ion, 1, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
2006-05-29 - 2009-01-14
Ungheni, str. Bernardazzi Alexandru, 9, ap.(of.) 29 |
||
Lichidator Administrator |
2012-03-28 - 2017-06-06
Ialoveni, Suruceni |
||
Administrator |
2006-05-19
Ungheni, Corneşti, str. Puşkin A., 4, ap.(of.) 49 |
||
Administrator |
1998-01-27 - 2017-02-20
Soroca, Slobozia-Cremene |
||
Administrator |
1998-02-19
Glodeni, Fundurii Vechi |
||
Administrator |
1998-05-13 - 2010-06-08
Nisporeni, str. Cristeşti, 78 |
||
Administrator |
2004-04-29 - 2014-04-30
Străşeni, Lozova, str. Eminescu Mihai, 8 |
||
Administrator |
2000-11-07 - 2019-06-21
Orhei, Ivancea |
||
Administrator |
2006-07-19
Ungheni, Sineşti |
||
Administrator |
2000-02-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Gurie Grosu, 26, ap.(of.) 63 |
||
Administrator |
2014-08-08
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 13/2, ap.(of.) 214 |
||
Administrator |
1992-12-24 - 2006-08-02
Nisporeni, str. Ciorbă Toma, 6 |
||
Administrator |
2001-04-02 - 2023-03-21
Ungheni, Petreşti |
||
Administrator Lichidator |
2009-10-05 - 2014-12-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 14, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2006-08-28 - 2011-02-08
Ungheni, str. Boico Alexandru, 5, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
2006-09-06
Ungheni, str. Barbu Lăutaru, 26 |
||
Administrator |
2010-11-12 - 2016-11-15
Floreşti, Mărculeşti |
||
Administrator |
2013-07-09 - 2019-03-25
Căuşeni, Fîrlădeni |
||
Administrator |
1995-10-23
Călăraşi, Vălcineţ |
||
Administrator |
2003-05-27 - 2015-07-01
Cantemir, Vişniovca |
||
Administrator |
1994-10-03 - 2015-05-29
Cahul, Burlacu |
||
Administrator |
2002-01-24 - 2015-06-22
Cantemir, Lărguţa |
||
Administrator |
2004-04-28
Soroca, str. Lazo S., 9 |
||
Administrator |
2014-09-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 1 |
||
Administrator |
2006-03-30
Hînceşti, Lăpuşna |
||
Administrator |
2006-03-28 - 2015-02-10
Basarabeasca, Sadaclia |
||
Administrator |
2004-12-03 - 2022-05-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bogdan-Voievod, 4, ap.(of.) 64 |
||
Administrator |
2004-11-01 - 2022-05-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bernardazzi Alexandru, 56 |