|
|
1994-04-25 - 2009-11-09
Ştefan Vodă, Carahasani, str. Sovietică, 45
|
|
|
|
1996-10-17 - 2016-11-04
Cahul, str. Sanatoriului, 18, ap.(of.) 11
|
|
|
|
1995-11-30 - 2019-06-21
Nisporeni, Ciuteşti
|
|
|
|
2006-10-30
Ştefan Vodă, Carahasani, str. Kirov, 48
|
|
|
|
2006-10-30 - 2011-01-04
Ştefan Vodă, str. Mateevici A., 8, ap.(of.) 30
|
|
|
|
2009-09-24 - 2018-05-04
Edineţ, str. Sfîntul Vasile, 82
|
|
|
|
1996-11-29
Ştefan Vodă, Slobozia, str. Creangă Ion, 33A
|
|
|
|
2008-01-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 5/1, ap.(of.) 86
|
|
|
|
2014-01-14
Bălţi, str. Fucik Julius, 1/A
|
|
|
|
2006-11-16 - 2009-05-11
Căuşeni, str. Unirii, 6, ap.(of.) 29
|
|
|
|
2006-12-01
Căuşeni, str. Burebista, 22
|
|
|
|
1995-10-26 - 2019-06-21
Nisporeni, str. Frunze M., 8
|
|
|
|
2006-12-14
Ştefan Vodă, Volintiri, str. Basarabiei, f/n
|
|
|
|
2006-06-06
Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 20, ap.(of.) 10
|
|
|
|
2006-03-24 - 2015-07-03
Criuleni, Izbişte
|
|
|
|
1994-10-28 - 2017-06-06
Cahul, str. Negruzzi C., 67
|
|
|
|
2008-02-28 - 2016-10-25
Orhei, str. Dacilor, 26
|
|
|
|
2011-04-07
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Ialpugskaia, 29
|
|
|
|
1997-02-10
Ungheni, str. Boico Alexandru, 3, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2006-02-13
Călăraşi, Săseni
|
|
|
|
1995-10-09 - 2019-06-21
Nisporeni, Ciuteşti
|
|
|
|
2006-02-28
Călăraşi, Hîrjauca
|
|
|
|
2006-08-04
Edineţ, Cupcini, str. Păcii, 3, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2006-02-27 - 2011-07-05
Nisporeni, str. Marii Adunări Naţionale, 8, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2006-03-15 - 2008-03-26
Călăraşi, str. Bojole, 33, ap.(of.) 50
|
|
|
|
2006-03-13 - 2007-01-24
Ungheni, Rezina
|
|
|
|
2009-07-14
mun. Chişinău, Brăila, str. Doina, 1
|
|
|
|
1996-08-23 - 2006-06-07
Ungheni, str. Crestiuc Ghenadie, 12, ap.(of.) 307
|
|
|
|
2012-07-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Balcani şos., 8, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2009-07-08 - 2016-12-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 55/3, ap.(of.) 123
|
|
|
|
1996-03-13
Nisporeni, Vărzăreşti
|
|
|
|
2000-06-05 - 2006-12-20
Ungheni, str. Băileşti, 1
|
|
|
|
2013-04-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eliade Mircea, 22, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1995-07-20 - 2019-06-21
Nisporeni, str. Costin Miron, 10
|
|
|
|
2004-05-24
Ialoveni, Puhoi
|
|