Бары
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2006-01-31
Şoldăneşti, Olişcani |
||
Lichidator Administrator |
2006-06-15 - 2020-03-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 49/2, ap.(of.) 76 |
||
Administrator |
2004-03-03
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 9, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
2009-11-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 15/2 |
||
Administrator Lichidator |
1997-02-18 - 2006-09-29
Rezina, str. Trandafirilor, 2/1, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2002-04-09 - 2019-10-18
Ocniţa, str. 50 Ani ai Biruinţei, 43, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
2006-09-27 - 2019-10-22
Leova, Romanovca |
||
Administrator |
2006-03-29
Orhei, Chiperceni |
||
Administrator |
2006-03-28
Şoldăneşti, str. Tinereţii, 38 |
||
Lichidator Administrator |
1996-07-30 - 2006-12-17
Rezina, str. 27 August, 15, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
2004-05-24
mun. Chişinău, Codru, str. Puhoi, 41, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2006-10-30 - 2020-03-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Drumul Crucii, 83 |
||
Administrator |
2004-05-26
Rîşcani, str. Trandafirilor, 7 |
||
Administrator |
1992-11-16
Teleneşti, Mîndreşti, str. Dacia, 12 |
||
Administrator |
1996-12-04 - 2020-03-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42/1 |
||
Administrator |
2014-03-13 - 2017-12-18
Cahul, str. Mateevici A., 101, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
2014-04-15
Ialoveni, Sociteni, str. <, 9 |
||
Administrator |
2006-04-28
Şoldăneşti, Şestaci |
||
Administrator Lichidator |
1995-03-28 - 2006-10-25
Rezina, Ţahnăuţi |
||
Lichidator Administrator |
1996-12-13 - 2006-10-25
Rezina, str. Pirogov N., 2, ap.(of.) 29 |
||
Lichidator Administrator |
1994-06-13 - 2006-10-25
Rezina, str. Şciusev A., 13, ap.(of.) 50 |
||
Administrator Lichidator |
1994-11-24 - 2006-12-20
Rezina, Saharna |
||
Lichidator Administrator |
1996-07-30 - 2006-12-20
Rezina, str. Energeticienilor, 12, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2004-05-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hristo Botev, 7/2, ap.(of.) 39 |
||
Administrator |
2004-12-09 - 2016-04-21
Drochia, str. Independenţei, 36/A, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
2005-02-16 - 2016-05-16
Sîngerei, Slobozia-Măgura |
||
Administrator |
1993-11-10 - 2016-11-04
Străşeni, str. Zadnipru P., 4 |
||
Administrator |
2007-02-01 - 2016-05-24
Ialoveni, Horeşti |
||
Administrator |
2006-07-31
Rezina, str. Lomonosov M., 176/A |
||
Administrator |
1994-12-12
Teleneşti, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 19 |
||
Administrator |
1998-05-25 - 2006-12-18
Rezina, str. Basarabia, 10, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
1993-03-26 - 2006-12-18
Rezina, Ţahnăuţi |
||
Administrator |
2006-07-31
Rezina, Buşăuca |
||
Administrator |
2003-12-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Dâmbului, 24 |
||
Administrator |
2008-02-07 - 2016-05-24
Străşeni, str. Prieteniei, 6, ap.(of.) 57 |