Бары
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1998-08-26 - 2010-09-11
Soroca, str. Independenţei, 81/1, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
2010-07-30 - 2010-09-28
Drochia, str. Asachi Gh., 9 |
||
Administrator |
2010-08-05 - 2012-03-28
Drochia, Ţarigrad |
||
Administrator |
1996-11-15 - 2015-12-24
Anenii Noi, Ţînţăreni |
||
Administrator |
1996-03-06 - 2018-09-06
Edineţ, Trinca |
||
Administrator |
2010-08-23
Floreşti, Cuhureştii de Sus |
||
Lichidator Administrator |
2002-04-16 - 2018-07-30
Hînceşti, Stolniceni |
||
Administrator |
1998-04-22 - 2015-12-21
Cahul, Burlacu |
||
Administrator |
2010-10-22
Drochia, Cotova |
||
Administrator |
1994-01-06 - 2010-10-25
Drochia, str. Cantemir Dimitrie bd., 30 |
||
Administrator |
1999-12-02 - 2011-04-05
Bălţi, str. Aerodromului, 16 |
||
Administrator |
2010-11-08
Floreşti, Vărvăreuca |
||
Administrator |
2010-11-23 - 2012-05-11
Soroca, str. Ştefan cel Mare, 131/a |
||
Administrator |
2004-09-02 - 2018-06-25
Leova, str. Ion Vodă, 7 |
||
Administrator |
2010-12-15 - 2012-01-30
Floreşti, str. Victoriei bd., 19, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
2004-07-05 - 2018-08-21
Orhei, Cişmea |
||
Administrator |
2010-05-25
Ştefan Vodă, str. 31 August, 20, ap.(of.) 11 |
||
1997-12-05 - 2007-08-23
Taraclia, Corten, str. Puşkin A., 36 |
|||
Administrator |
2010-07-21
Ştefan Vodă, Volintiri |
||
Administrator |
1997-05-08 - 2019-04-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 52 |
||
Administrator |
2010-05-07 - 2014-10-31
mun. Chişinău, Durleşti, str. Ştefan Vodă, 38 |
||
Administrator |
1995-10-13
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Administrator |
2012-06-27
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2014-07-21 - 2021-01-12
UTA Găgăuzia, Beşghioz, str. Lenin, 16 |
||
Administrator |
2010-02-02
Călăraşi, Pituşca |
||
Administrator |
2005-12-13
Ialoveni, Suruceni |
||
Administrator |
1998-01-29 - 2018-08-23
Nisporeni, Bălăneşti |
||
Administrator |
1996-11-29 - 2010-05-14
Ungheni, Măgurele |
||
Administrator |
1996-12-11 - 2010-03-22
Ungheni, str. Bernardazzi Alexandru, 9, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
1997-10-16 - 2010-04-16
Călăraşi, str. Frunze M., 9 |
||
Administrator |
1999-12-10 - 2010-04-19
Călăraşi, Răciula |
||
Administrator |
1996-02-19 - 2018-06-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cornului, 9/1, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1997-10-23 - 2010-04-29
Călăraşi, str. Cibotari Maria, 11 |
||
Administrator |
1996-12-20 - 2010-05-14
Ungheni, str. Romană, 66, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
1997-06-04 - 2010-05-14
Ungheni, str. Boico Alexandru, 2, ap.(of.) 73 |