Бары
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2009-06-17
Rîşcani, str. Florilor, 30 |
||
Administrator |
2009-06-24 - 2011-12-16
Rîşcani, Costeşti, str. Soltîs Ion, 50 |
||
Administrator |
2009-07-06
Bălţi, str. Sportivă, 50 |
||
Administrator |
2009-07-21
Bălţi, str. Sportivă, 36 |
||
Administrator |
1998-02-13 - 2009-08-21
Bălţi, str. Bulgară, 25/50 |
||
Administrator |
2009-07-30 - 2012-02-01
Făleşti, str. Lazo S., 42 |
||
Administrator |
2009-07-28
Rîşcani, Vasileuţi |
||
Administrator |
2002-12-03
Bălţi, str. Sadoveanu M., 4 |
||
Administrator |
2009-08-03 - 2012-06-14
Bălţi, str. Karasiov Serghei, 76 |
||
Administrator |
2009-08-07
Bălţi, str. Independenţei, 72, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2009-08-10
Bălţi, str. Glavan Boris, 35, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2009-08-18
Bălţi, str. Turghenev, 14 |
||
Administrator |
2009-08-13
Făleşti, Călineşti |
||
Administrator |
2009-08-24
Bălţi, str. Calea Ieşilor, 112 |
||
Administrator |
1996-02-07 - 2018-01-26
Ungheni, Zagarancea |
||
Administrator |
2009-09-04
Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 56/a |
||
Administrator |
2009-09-08 - 2012-04-27
Făleşti, Obreja Veche |
||
Administrator |
2009-09-10
Făleşti, Sărata Nouă |
||
Administrator |
2009-09-14
Făleşti, Izvoare |
||
Administrator |
2009-09-24
Rîşcani, Zăicani |
||
Administrator |
2009-10-05
Făleşti, str. Costin Miron, 19/A |
||
Administrator |
2009-10-12
Bălţi, str. 31 August, 59, ap.(of.) 50 |
||
Administrator |
2000-02-21 - 2018-11-21
Nisporeni, str. Movilă Petru, 22 |
||
Administrator |
2009-10-23
Făleşti, Glinjeni |
||
Administrator |
2009-11-04
Bălţi, str. Konev Ivan, 28, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
2000-09-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 2, ap.(of.) 49 |
||
Administrator |
2009-11-19
Făleşti, Risipeni |
||
Administrator |
2009-11-23 - 2011-04-11
Glodeni, Hîjdieni |
||
Administrator |
2009-11-23
Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 4/D, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
1995-02-06 - 2009-11-30
Sîngerei, str. Teatrală, 16 |
||
Administrator |
1994-09-21 - 2009-11-30
Sîngerei, str. Tineretului, 52 |
||
Administrator |
1995-07-28 - 2009-12-01
Sîngerei, str. Bălţului, 28/a |
||
Administrator |
1999-08-26
Străşeni, Bucovăţ, str. Ştefan cel Mare, 29 |
||
Administrator |
1992-08-14 - 2010-01-21
Bălţi, str. Testemiţeanu N., 19, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
2009-12-29
Sîngerei, str. Sf.Gheorghe, 20 |