Бары
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1994-12-16 - 2018-01-25
Ungheni, Unţeşti |
||
Administrator |
2009-12-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cornului, 9/2, ap.(of.) 10A |
||
Administrator |
2009-12-22
mun. Chişinău, Durleşti, str. Testemiţeanu N., 20/2, ap.(of.) 52 |
||
Administrator |
2000-03-14 - 2018-01-25
Ungheni, Unţeşti |
||
Administrator |
2009-12-23 - 2012-02-01
Ialoveni, Puhoi |
||
Administrator |
2009-12-24
mun. Chişinău, Truşeni, str. Doina, 5/1 |
||
Administrator |
1995-10-13
Anenii Noi, Merenii Noi |
||
Administrator |
2008-07-07 - 2019-04-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Coca E., 39, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1993-04-12 - 2018-01-25
Ungheni, Floriţoaia Veche |
||
Administrator |
2009-12-31
Ialoveni, Horeşti |
||
Administrator |
2009-01-14
Bălţi, str. Slobozia Nouă str-la, 6/A |
||
Administrator |
1996-12-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cornului, 17 |
||
Administrator |
2009-01-28
Glodeni, Hîjdieni |
||
Administrator |
2009-01-31
Rîşcani, Corlăteni |
||
Administrator |
2010-04-29
Ialoveni, Suruceni |
||
Administrator |
2002-03-06 - 2012-04-24
Teleneşti, Scorţeni |
||
Administrator |
2007-05-15 - 2022-01-19
Cimişlia, str. Cogîlnic, 43 |
||
Administrator |
2009-02-16
Rîşcani, Nihoreni, str. Luţenko Alexandr, 71 |
||
Administrator |
2009-02-17
Rîşcani, str. Berezin Iakov, 15 |
||
Administrator |
2014-10-22 - 2016-10-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/3, ap.(of.) 54 |
||
Administrator |
2014-10-28 - 2023-01-20
mun. Chişinău, Coloniţa, str. Ciobanu Tamara, 3, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
1997-03-12 - 2018-01-26
Ungheni, Cetireni |
||
Administrator |
2009-03-05 - 2011-03-14
Sîngerei, Ţipleteşti |
||
Administrator |
2009-03-13
Rîşcani, Văratic |
||
Administrator |
2014-10-06 - 2021-01-27
Cantemir, Lărguţa |
||
Administrator |
2009-04-06 - 2010-07-07
Sîngerei, str. Codrilor, 6 |
||
Administrator |
2009-04-09 - 2012-03-29
Rîşcani, Borosenii Noi |
||
Administrator |
2009-04-13
Bălţi, str. Păcii, 56 |
||
Administrator |
2009-04-28
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 100 |
||
Administrator Lichidator |
2008-10-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bălănescu, 46, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
1997-01-30
Rîşcani, Nihoreni, str. Sedov Gheorghii, 2 |
||
Administrator |
2009-05-25
Bălţi, str. Alecsandri Vasile, 4 |
||
Administrator |
2009-05-20
Făleşti, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 43, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2009-05-25
Rîşcani, Mălăieşti |
||
Administrator |
2009-06-04 - 2011-10-03
Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 36, ap.(of.) 3A |