Бары
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2005-10-07
Rezina, Echimăuţi |
||
Administrator Lichidator |
1996-04-08 - 2008-10-21
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gavrilova, 97 |
||
Administrator |
2011-01-26
Floreşti, Sănătăuca |
||
Administrator |
2008-01-18
Anenii Noi, Bulboaca, str. Dacia |
||
Administrator |
2012-05-14
Floreşti, Vărvăreuca |
||
Administrator |
1996-07-08 - 2010-01-27
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Cotovschi, 185 |
||
Administrator |
2005-06-13 - 2016-04-25
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 5/3, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
1996-03-15 - 2008-11-14
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Dubinin, 24, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1995-09-08 - 2008-06-30
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Tolstoi L., 14 |
||
Administrator Lichidator |
1998-03-16 - 2008-07-07
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Polevaia, 8 |
||
Administrator |
2008-04-21
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Ceapaev, 50 |
||
Administrator |
2008-05-20
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Komsomolskaia, 27 |
||
Administrator |
2008-09-01 - 2020-11-06
Făleşti, Făleştii Noi |
||
Administrator |
1994-05-19 - 2008-07-05
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gagarin Iu., 42 |
||
Administrator |
1996-03-15 - 2008-07-08
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 336 |
||
Administrator |
1996-03-15 - 2008-07-09
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Puşkin A., 24, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1995-09-06 - 2008-07-14
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Munteniei, 12/32 |
||
Administrator |
2006-10-11 - 2016-05-03
Cahul, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 7, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1995-06-29 - 2008-07-18
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Varnenskaia, 1 |
||
Administrator |
1995-07-14 - 2023-02-17
Floreşti, str. Viteazul Mihai, 23, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
2007-07-19 - 2023-02-17
Soroca, str. Russo Alecu, 31, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1995-12-18 - 2017-05-18
Floreşti, Cuhureştii de Sus |
||
Administrator |
2013-07-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 22, ap.(of.) 111 |
||
Administrator |
2008-09-18
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Gogol, 5 |
||
Administrator |
1995-07-17 - 2017-05-18
Floreşti, Ciutuleşti |
||
Administrator |
1996-05-20 - 2008-09-22
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Şevcenko T., 28, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1996-01-03 - 2008-10-06
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Jukovski, 26 |
||
Administrator |
2008-11-18
UTA Găgăuzia, Bugeac, str. Stanţionnaia, 41 |
||
Administrator |
2005-03-03 - 2016-05-23
Ungheni, Petreşti |
||
Administrator |
2008-12-18
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Ananiev str-la, 12 |
||
Administrator |
2004-12-09 - 2018-09-19
Cantemir, Cociulia |
||
Administrator |
2004-10-04 - 2012-02-01
Cantemir, Tartaul |
||
Administrator |
2004-10-04 - 2007-02-09
Orhei, Lucăşeuca |
||
Administrator |
1996-01-26 - 2012-03-23
Nisporeni, str. Ciorbă Toma, F/N |
||
Administrator |
2001-08-13 - 2018-05-12
Cantemir, Cociulia |