Бары
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2008-09-25
Briceni, str. Frunze M., 9 |
||
Administrator |
1997-03-06 - 2008-09-22
Edineţ, Cupcini, str. Lupu Vasile, 11 |
||
Administrator |
2008-10-08
Donduşeni, str. Independenţei, 27 |
||
Administrator |
2009-01-13
Briceni, str. Eminescu Mihai, 77, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1995-02-17 - 2008-11-13
Briceni, Lipcani, str. Libertăţii, 165 |
||
Administrator |
1994-11-25 - 2008-11-12
Briceni, Larga |
||
Administrator |
1996-03-13 - 2008-11-12
Briceni, Tabani |
||
Administrator |
2008-12-01
Briceni, Mărcăuţi |
||
Administrator |
2000-04-25 - 2021-01-11
Cantemir, Tartaul |
||
Administrator |
2008-07-21 - 2019-04-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Suceava, 151, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1994-02-07 - 2008-12-08
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 31, ap.(of.) 45 |
||
Administrator |
1995-08-16 - 2008-12-10
Briceni, Lipcani, str. Libertăţii, 147 |
||
Administrator |
1996-04-19 - 2008-12-10
Briceni, Caracuşenii Vechi |
||
Administrator |
2008-12-15
Edineţ, Brînzeni |
||
Administrator |
1997-05-26 - 2009-01-13
Donduşeni, Scăieni |
||
Administrator |
1994-07-27 - 2009-01-16
Edineţ, str. Alexandru cel Bun, 113, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2007-02-14 - 2016-05-16
Cantemir, Victorovca |
||
Administrator |
2007-02-14
Cimişlia, Troiţcoe |
||
Administrator |
2003-05-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 13, ap.(of.) 76 |
||
Administrator |
2002-11-12
Nisporeni, Ciuteşti |
||
Administrator |
2013-04-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Astronom Nicolae Donici, 7 |
||
Administrator |
2012-09-21 - 2020-07-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 19/5, ap.(of.) 39 |
||
Administrator |
2008-03-19 - 2010-11-30
Hînceşti, Oneşti |
||
Administrator |
2004-05-07 - 2024-04-17
Floreşti, Năpadova |
||
Administrator |
1993-07-28 - 2009-02-21
Cimişlia, str. Luceafărul, 17 |
||
Administrator |
2007-08-30
Ocniţa, str. Creangă Ion, 27, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
1997-02-18 - 2008-10-07
Basarabeasca, str. Turghenev, 37 |
||
Administrator |
2007-09-20
Edineţ, Cupcini, str. Gliei, 1 |
||
Administrator |
2008-05-16
Basarabeasca, Iserlia, str. Comsomolului |
||
Administrator |
2008-05-29 - 2010-11-30
Hînceşti, Bobeica |
||
Administrator Lichidator |
1995-10-10 - 2008-06-16
Leova, str. Independenţei, 40, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2008-06-05
Cimişlia, str. Luceafărul, 4 |
||
Administrator |
2008-06-25
Cimişlia, Gura Galbenei, str. Fîntînilor, 25 |
||
Administrator |
2008-07-28
Hînceşti, Cărpineni, str. Creangă Ion, 11 |
||
Lichidator Administrator |
1997-11-10 - 2009-04-17
Cimişlia, str. Iorga Nicolae, 33 |