|
|
2014-10-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Sihastrului str-la 2, 8
|
|
|
|
2014-05-16
mun. Chişinău, Sîngera, str. Florilor, 22
|
|
|
|
1998-05-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 7/1, ap.(of.) 32
|
|
|
|
1997-01-20
Rîşcani, str. Independenţei, 11
|
|
|
|
2013-06-27
Taraclia, str. Dimitrov, 32, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2008-07-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kogălniceanu Mihail, 6, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2013-10-07
Cahul, str. Negruzzi C., 131, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2011-03-16
Nisporeni, str. Chişinăului, 5/2
|
|
|
|
2002-12-18
Leova, str. Donici A., 10
|
|
|
|
1993-11-04 - 2018-07-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 14
|
|
|
|
2010-10-01 - 2024-07-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 54, ap.(of.) 27
|
|
|
|
2002-08-23 - 2010-11-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 16/2, ap.(of.) 52
|
|
|
|
2013-04-29
Hînceşti, Paşcani
|
|
|
|
2012-06-01
Basarabeasca, Abaclia
|
|
|
|
2001-11-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ialoveni, 98/1, ap.(of.) 37
|
|
|
|
2001-03-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pădurii, 19
|
|
|
|
2001-11-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kaczynski Lech, 2/3, ap.(of.) 40
|
|
|
|
2014-12-03 - 2019-09-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/3, ap.(of.) 54
|
|
|
|
1994-12-22 - 2020-03-17
Rîşcani, str. Testemiţeanu N., 24
|
|
|
|
1994-06-20 - 2020-03-17
Glodeni, Ciuciulea
|
|
|
|
2011-10-21 - 2014-05-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 1, ap.(of.) 113
|
|
|
|
2014-01-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pădurii, 17
|
|
|
|
1994-08-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 13, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2013-06-27
Dubăsari, Coşniţa
|
|
|
|
2014-02-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 7, ap.(of.) 200A
|
|
|
|
2001-06-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 20, ap.(of.) 5
|
|
|
|
1992-03-16 - 2021-01-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 16/1, ap.(of.) 19
|
|
|
|
2000-07-06 - 2017-08-23
Ialoveni, str. Ştefănucă Petre, 36, ap.(of.) 30
|
|
|
|
1995-06-20 - 2017-03-20
Nisporeni, str. Suveranităţii, 15, ap.(of.) 21
|
|
|
|
1995-09-08 - 2020-03-17
Rîşcani, str. Glavan Boris, 3, ap.(of.) 23
|
|
|
|
2004-05-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Ioan Vodă Viteazul, 7, ap.(of.) 52
|
|
|
|
2013-03-11
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Lazo S., 104
|
|
|
|
2013-04-03
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Ordjonikidze, 43
|
|
|
|
1997-02-07 - 2019-04-10
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 2, ap.(of.) 189
|
|
|
|
2013-05-29
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Voroşilov, 59
|
|