|
|
2008-12-29 - 2012-05-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/3, ap.(of.) 54
|
|
|
|
2009-03-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin A., 44/1
|
|
|
|
2009-03-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 202
|
|
|
|
2008-02-19 - 2021-07-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 24/1
|
|
|
|
2014-09-08
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu Mihail, 24
|
|
|
|
1995-04-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 124
|
|
|
|
2005-05-06 - 2010-05-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cibotari Maria, 20
|
|
|
|
1994-09-14
Anenii Noi, Geamăna
|
|
|
|
2002-07-30 - 2023-09-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 121
|
|
|
|
2001-01-24 - 2023-09-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 45, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2001-11-28 - 2023-09-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bernardazzi Alexandru, 38, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2007-12-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 17
|
|
|
|
1998-09-21 - 2023-09-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 156, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2001-09-12 - 2023-09-05
Anenii Noi, str. Chişinăului, 32, ap.(of.) 29
|
|
|
|
2008-03-05
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 42/6, ap.(of.) 205A
|
|
|
|
1996-07-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vlahuţă Al., 1/,,A
|
|
|
|
2009-07-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 19/2, ap.(of.) 27
|
|
|
|
1992-12-11 - 2023-09-05
Străşeni, Vorniceni, str. Sfatul Ţării, 29
|
|
|
|
1999-03-30 - 2011-07-19
mun. Chişinău, Sîngera, str. Renaşterii, 60
|
|
|
|
1995-06-21 - 2023-09-15
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Grătieşti, 40
|
|
|
|
2010-06-22 - 2023-09-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 10/2, ap.(of.) 57
|
|
|
|
2015-01-14 - 2023-09-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 47
|
|
|
|
1999-07-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Aeroport
|
|
|
|
2004-11-04 - 2021-03-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 13/4, ap.(of.) 69
|
|
|
|
2005-10-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 19/1, ap.(of.) 153
|
|
|
|
2008-01-31 - 2023-02-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 28
|
|
|
|
1994-07-21 - 2023-05-16
Cahul, str. Gagarin Iu., 6, ap.(of.) 29
|
|
|
|
2008-03-06
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 21
|
|
|
|
2008-03-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 92, ap.(of.) 207
|
|
|
|
2010-12-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Goga Octavian, 26
|
|
|
|
2011-08-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore, 9
|
|
|
|
2008-08-28 - 2022-11-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 5, ap.(of.) 315
|
|
|
|
2009-09-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 23
|
|
|
|
1994-11-07
Anenii Noi, Şerpeni
|
|
|
|
1995-10-05 - 2023-07-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 35
|
|