рестораны
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1997-03-14 - 2003-02-13
Hînceşti, str. 31 August, 8, ap.(of.) 42 |
||
Administrator |
1994-06-29 - 2003-04-16
Cimişlia, Gradişte |
||
Administrator |
1994-10-06 - 2003-06-27
Hînceşti, str. Creangă Ion, 26, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1992-04-20 - 2003-07-09
Hînceşti, Oneşti |
||
Administrator |
1994-11-18 - 2003-07-31
Hînceşti, Leuşeni |
||
Administrator |
1996-05-21 - 2003-09-18
Hînceşti, str. Zadnipru P., 21 |
||
Administrator |
1993-12-15 - 2004-11-16
Hînceşti, str. Creangă Ion, 59 |
||
Administrator |
1992-12-28 - 2004-01-30
Hînceşti, str. Grădinilor, 10 |
||
Administrator |
1996-10-24 - 2003-01-28
Teleneşti, str. Alecsandri Vasile, 40 |
||
Administrator |
1996-08-30 - 2003-02-11
Şoldăneşti, str. Izvoarelor, 19 |
||
Administrator |
1996-09-04 - 2003-06-23
Rezina, Buşăuca |
||
Administrator |
1995-09-21 - 2003-07-29
Rezina, str. Gorkii, 8 |
||
Administrator |
1997-06-13 - 2003-05-23
Drochia, str. 31 August 1989, 28 |
||
Administrator |
1993-06-07 - 2003-05-28
Drochia, str. Sfatul Ţării, 21, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
1995-12-13 - 2003-06-18
Floreşti, Cenuşa |
||
Administrator |
1996-11-27 - 2003-01-04
Ştefan Vodă, str. 31 August, 11, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
1992-11-24 - 2003-03-27
Căuşeni, Chircăieşti, str. Păcii, 6 |
||
Administrator |
1999-06-01 - 2003-04-04
Căuşeni, Baimaclia |
||
Administrator |
2002-03-14 - 2003-06-30
Căuşeni, Căinari, str. Păcii, 1 |
||
Administrator |
1995-02-02 - 2003-04-29
Ştefan Vodă, Carahasani, str. Alexandru cel Bun, 12 |
||
Administrator |
1994-09-20 - 2003-11-06
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. Lazo S., 62 |
||
Administrator |
1995-11-10 - 2003-05-21
Ungheni, str. Barbu Lăutaru, 12, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
1998-03-03 - 2003-04-17
Nisporeni, str. Ciaikina Liza, 5 |
||
Administrator |
1998-03-03 - 2003-04-17
Nisporeni, str. Păcii, 11 |
||
Administrator |
1995-03-10 - 2003-05-21
Ungheni, str. Cibotari Maria, 103 |
||
Administrator |
1996-03-28 - 2003-05-28
Ungheni, str. Creangă Ion, 19, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
1996-02-08 - 2003-03-13
Ungheni, str. Eminescu Mihai, 55, ap.(of.) 38 |
||
Administrator |
1995-05-22 - 2003-05-22
Nisporeni, str. Chişinăului, 2, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1996-04-29 - 2003-03-19
Ungheni, str. Boico Alexandru, 5, ap.(of.) 42 |
||
Administrator |
1995-06-26 - 2003-06-05
Ungheni, str. Bernardazzi Alexandru, 11, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1994-07-07 - 2003-06-27
Ungheni, str. Rareş Petru, 10, ap.(of.) 109 |
||
Administrator |
1994-12-26 - 2003-08-07
Nisporeni, Corneşti |
||
Administrator |
1995-01-13 - 2003-08-20
Ungheni, str. Livezilor, 5 |
||
Administrator |
1997-02-24 - 2003-07-02
Ungheni, str. Bernardazzi Alexandru, 9, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
1997-02-17 - 2003-09-11
Ungheni, str. Rareş Petru, 19, ap.(of.) 1 |