рестораны
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2000-06-26 - 2003-04-21
Cahul, str. Puşkin A., 34 |
||
Administrator |
1995-09-25 - 2003-06-13
Cantemir, str. Gagarin Iu., 9, ap.(of.) 39 |
||
Administrator |
1996-08-07 - 2003-05-28
Cantemir, Sadîc |
||
Administrator |
2000-07-26 - 2003-06-09
Cahul, Zîrneşti |
||
Administrator |
1994-07-21 - 2003-06-12
Cahul, str. Tineretului, 8, ap.(of.) 99 |
||
Administrator |
1995-08-22 - 2003-06-11
Cahul, str. Şolohov M., 67, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1995-08-10 - 2003-04-04
Cantemir, Suhat |
||
Administrator |
1996-01-24 - 2004-03-23
Cahul, str. Viteazul Mihai, 43, ap.(of.) 68 |
||
Administrator |
1994-10-11 - 2003-07-09
Cahul, str. Prieteniei şos., 8 |
||
Administrator |
1996-03-15 - 2003-11-03
Cahul, str. Nufărul Alb, 3 |
||
Administrator |
1995-01-25 - 2003-01-22
Edineţ, str. Baltă Trifan, 161 |
||
Administrator |
1999-03-17 - 2003-01-22
Ocniţa, Lipnic |
||
Administrator |
1998-02-17 - 2003-01-31
Rîşcani, Pociumbeni |
||
Administrator |
1995-03-10 - 2003-01-31
Donduşeni, str. Independenţei, 193 |
||
Administrator |
1995-02-08 - 2003-01-31
Donduşeni, str. Cantemir Dimitrie bd., 122 |
||
Administrator |
1994-05-25 - 2003-02-14
Briceni, str. Turghenev, 10, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
1994-02-04 - 2003-05-19
Edineţ, Cupcini, str. Ştefan cel Mare, 105 |
||
Administrator |
1995-09-14 - 2003-05-07
Edineţ, Cupcini, str. Tineretului, 13 |
||
Administrator |
1993-03-25 - 2003-07-04
Edineţ, str. Staroobreadcescaia, 14 |
||
Administrator |
1995-01-06 - 2003-03-06
Edineţ, Hancăuţi |
||
Administrator |
1995-03-01 - 2003-03-06
Edineţ, str. Stroescu V., 66 |
||
Administrator |
1996-03-28 - 2003-03-20
Briceni, str. Eminescu Mihai, 30, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
1993-01-26 - 2003-07-23
Edineţ, str. Gribov N., 25 |
||
Administrator |
2000-11-07 - 2003-03-27
Briceni, Lipcani, str. Libertăţii, 109, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1996-03-22 - 2018-06-22
Bălţi, str. Russo Alecu, 12, ap.(of.) 515 |
||
Administrator |
1998-02-09 - 2003-03-31
Ocniţa, Otaci, str. Ştefan cel Mare, 78 |
||
Administrator |
1994-04-06 - 2003-07-22
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 31, ap.(of.) 47 |
||
Administrator |
1995-03-13 - 2003-07-03
Edineţ, str. Gribov N., 5 |
||
Administrator |
2000-08-19 - 2003-04-24
Briceni, str. Independenţei, 31/A, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
1995-04-26 - 2003-07-21
Donduşeni, Rediul Mare |
||
Administrator |
1993-01-28 - 2003-05-21
Briceni, Grimăncăuţi |
||
Administrator |
1995-08-01 - 2004-08-03
Briceni, Lipcani, str. Negruzzi C., 62 |
||
Administrator |
1996-01-31 - 2003-07-21
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 35/1, ap.(of.) 39 |
||
Administrator |
1993-12-15 - 2004-04-26
Edineţ, str. Plămădeală A., 32 |
||
Administrator |
2001-04-17 - 2003-04-09
Hînceşti, Logăneşti |