|
|
1992-10-21 - 2002-03-04
Anenii Noi, Speia, str. Castanilor, 8
|
|
|
|
1993-08-31 - 2020-02-12
Sîngerei, str. Crihan Anton, 1
|
|
|
|
1996-02-03 - 2020-02-12
Făleşti, str. Moldovei, 12, ap.(of.) 48
|
|
|
|
1997-08-11 - 2019-11-05
Rîşcani, Şaptebani
|
|
|
|
1994-08-02 - 2020-02-12
Sîngerei, Biruinţa, str. Sportivă, 38
|
|
|
|
2000-04-14 - 2002-10-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 1/1, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2001-10-29 - 2002-10-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 13, ap.(of.) 18
|
|
|
|
1998-05-27 - 2002-12-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 161/5, ap.(of.) 41
|
|
|
|
2000-12-27 - 2002-10-17
mun. Chişinău, Durleşti, str. Gribov N., 46
|
|
|
|
1998-02-26 - 2003-03-27
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Ştefan cel Mare, 23, ap.(of.) 40
|
|
|
|
1997-01-21
Edineţ, str. Lazo S., 112
|
|
|
|
1997-10-29 - 2003-06-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 14, ap.(of.) 46
|
|
|
|
1999-04-20 - 2003-04-16
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Trandafirilor, 1
|
|
|
|
2002-01-31 - 2002-12-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 24, ap.(of.) 46
|
|
|
|
2000-12-25 - 2003-07-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 59, ap.(of.) 10
|
|
|
|
1997-09-01 - 2004-03-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 2, ap.(of.) 121
|
|
|
|
1997-12-02 - 2016-01-11
Bălţi, str. Ostrovski, 48, ap.(of.) 19
|
|
|
|
2011-08-26
Străşeni, str. Lazo S., 16, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2000-04-10 - 2004-04-07
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 42/2, ap.(of.) 91
|
|
|
|
1998-06-29 - 2002-12-05
Anenii Noi, Ţînţăreni
|
|
|
|
1994-03-14 - 2002-11-11
Criuleni, str. 28 Iunie, 56
|
|
|
|
1998-09-01 - 2002-11-11
Criuleni, str. 31 August, 136, ap.(of.) 30
|
|
|
|
2000-09-25 - 2002-12-04
Străşeni, Pănăşeşti
|
|
|
|
1998-06-24 - 2003-02-25
Anenii Noi, Ţînţăreni
|
|
|
|
1998-06-29 - 2003-02-25
Anenii Noi, Ţînţăreni
|
|
|
|
1998-06-24 - 2003-02-25
Anenii Noi, Ţînţăreni
|
|
|
|
2000-03-06 - 2002-12-13
Bălţi, str. Pottier Eugene, 7, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2001-12-17 - 2003-09-09
Bălţi, str. Dostoevschi, 16, ap.(of.) 36
|
|
|
|
1995-05-02 - 2018-04-13
Bălţi, str. Russo Alecu, 12, ap.(of.) 211
|
|
|
|
2002-03-14 - 2002-12-18
Floreşti, Ciripcău
|
|
|
|
1995-08-07 - 2018-04-13
Bălţi, str. Bratscaia, 90
|
|
|
|
2013-05-23 - 2016-01-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Râşcanu Dumitru, 20/2, ap.(of.) 46
|
|
|
|
1994-12-17 - 2018-04-13
Bălţi, str. Voluntarilor, 53, ap.(of.) 39
|
|
|
|
1998-06-19 - 2018-04-12
Bălţi, str. Bulgară, 70, ap.(of.) 7
|
|
|
|
1995-11-10 - 2002-10-18
Ungheni, str. Ştefan cel Mare, 210
|
|