|
|
2002-02-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 48, ap.(of.) 3 A
|
|
|
|
1995-10-19 - 2018-10-04
Nisporeni, Vărzăreşti
|
|
|
|
1998-12-17 - 2018-02-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 37, ap.(of.) 16
|
|
|
|
1996-10-18 - 2020-10-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Aeroport, HOTEL
|
|
|
|
2013-01-02 - 2018-06-21
Cimişlia, str. Alexandru cel Bun, 43
|
|
|
|
1999-01-14 - 2021-12-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 26
|
|
|
|
1996-10-03 - 2020-10-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hanul Morii str-la, 5
|
|
|
|
1998-04-22 - 2018-02-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 23/1, ap.(of.) 101
|
|
|
|
1994-02-14
Floreşti, Mărculeşti, str. Glavan Boris, 9
|
|
|
|
1995-05-23 - 2020-02-12
Cahul, str. Negruzzi C., 139, ap.(of.) 52
|
|
|
|
1994-04-08
Floreşti, str. Mateevici A., C.58/2
|
|
|
|
1992-12-30 - 2018-10-04
Nisporeni, Vărzăreşti
|
|
|
|
1999-09-15 - 2021-07-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 182
|
|
|
|
2008-01-10
Sîngerei, str. Păcii, 63
|
|
|
|
1995-12-21
Floreşti, str. Mateevici A., 29/59
|
|
|
|
1996-07-08
Floreşti, str. Eminescu Mihai, 194
|
|
|
|
1996-07-09
Floreşti, str. Alexandru cel Bun, 98
|
|
|
|
1996-10-29
Floreşti, Prajila
|
|
|
|
1994-11-19
Făleşti, Risipeni
|
|
|
|
2001-09-10 - 2021-03-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 42, ap.(of.) 17
|
|
|
|
1995-09-07
Făleşti, Călineşti
|
|
|
|
2007-08-17 - 2023-07-06
Anenii Noi, str. Concilierii Naţionale, 2/A
|
|
|
|
1998-10-22 - 2018-10-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 4/2, ap.(of.) 19
|
|
|
|
2012-05-04 - 2021-12-07
Bălţi, str. Cerneahovski Ivan, 28
|
|
|
|
2008-06-12 - 2021-12-08
Briceni, str. Prieteniei, 2
|
|
|
|
2008-02-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 91/1, ap.(of.) 20
|
|
|
|
1994-11-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 16/1
|
|
|
|
2002-02-01 - 2019-08-14
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 16, ap.(of.) 113
|
|
|
|
1995-03-06
Cimişlia, str. Mateevici A., 10
|
|
|
|
2000-02-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 15, ap.(of.) 211
|
|
|
|
1998-06-25 - 2018-06-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 19, ap.(of.) 36
|
|
|
|
2008-08-25 - 2019-08-15
mun. Chişinău, Tohatin, str. Sadoveanu M., 2
|
|
|
|
2003-09-30
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 6/A/etajul 4, ap.(of.) 401
|
|
|
|
1996-04-01
Şoldăneşti, Cobîlea
|
|
|
|
1992-09-28
Ştefan Vodă
|
|