рестораны
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1995-06-13
Orhei, Ivancea |
||
Administrator |
1998-01-05 - 2020-09-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 65, ap.(of.) 501 |
||
Administrator |
1995-05-12 - 2016-03-23
Edineţ, Trinca |
||
Administrator |
2001-11-15 - 2021-11-18
Ialoveni, Răzeni, str. Sportivă, 44 |
||
Administrator |
1998-01-22 - 2024-04-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Poamei, 21/B |
||
Administrator |
2002-07-10 - 2018-02-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 65 |
||
Administrator |
2002-01-30 - 2018-02-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 60, ap.(of.) 54 |
||
Lichidator Administrator |
1999-02-01 - 2022-02-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 2, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
1997-03-24 - 2016-03-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza Vodă, 9, ap.(of.) 59 |
||
Administrator |
1994-11-15 - 2016-03-24
Edineţ, Cupcini, str. Chişinăului, 27, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1995-06-23 - 2021-11-18
Cahul, str. Mateevici A., 106 |
||
Lichidator |
2002-01-24 - 2018-11-01
mun. Chişinău, Budeşti |
||
Administrator |
2002-02-06 - 2022-02-22
Teleneşti, str. Cojocaru Constantin, 26 |
||
Administrator |
1998-01-19 - 2018-06-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 6 |
||
Administrator |
1998-02-27 - 2018-06-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42, ap.(of.) 303 |
||
Administrator |
1992-12-03 - 2019-08-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 84/3, ap.(of.) 85 |
||
Administrator |
2012-07-19 - 2021-11-22
Cantemir, Pleşeni |
||
Administrator |
1997-02-19 - 2021-11-22
Cahul, Lebedenco |
||
Administrator |
1994-12-22 - 2016-03-29
Edineţ, str. Decebal, 44 |
||
Administrator |
1995-03-16 - 2016-03-29
Edineţ, Cupcini, str. Zavodscaia, 6, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
1992-08-25
Soroca, str. Turghenev, 4 |
||
Administrator |
1993-02-11
Soroca, str. Turghenev, 4 |
||
Administrator |
1994-12-15 - 2021-11-19
Străşeni, Scoreni |
||
Administrator |
1997-11-17 - 2021-11-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 21/8, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
1993-03-29 - 2021-11-19
Ialoveni, Bardar |
||
Administrator |
1993-06-30
Soroca, str. Doina, 3 |
||
Administrator |
1995-07-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 22 |
||
Lichidator Administrator |
1999-03-18 - 2023-04-28
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 17/3, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1995-05-24
Soroca, str. Viilor, 15 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1999-11-05 - 2017-01-27
Anenii Noi, Cobusca Veche |
||
Administrator |
1996-06-07
Soroca, str. <, 18/13 |
||
Administrator |
1994-10-03 - 2021-11-23
Cahul, str. Basarab Matei, 18 |
||
Administrator |
1994-03-17
Străşeni, str. <, 38 |
||
Administrator |
1995-03-24
mun. Chişinău, Truşeni, str. 31 August 1989, 23 |
||
Administrator |
2009-09-21 - 2021-03-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Râşcanu Dumitru, 1/B, ap.(of.) 5 |