Кемпинг и другие краткосрочные возможности размещения
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Lichidator Administrator |
1999-09-16 - 2021-12-27
mun. Chişinău, Durleşti, str. Stejarului, 24 |
||
Administrator |
2000-03-16
Soroca, Rubleniţa |
||
Administrator Lichidator |
1999-10-08 - 2023-10-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 132 |
||
Administrator |
2000-04-04
Bălţi, str. Konev Ivan, 21, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
2000-04-18
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gogol, 19 |
||
Administrator |
2000-05-16
mun. Chişinău, Codru, str. Drumul Schinoasei str-la 3, 27 |
||
Administrator |
2000-06-21
Bălţi, str. Vladimirescu Tudor, 45, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2000-06-14
Bălţi, str. Moscovscaia, 55, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2000-06-20
Bălţi, str. Ostrovski, 70 |
||
Administrator |
2009-05-05
Nisporeni, str. Enescu George, 4 |
||
Administrator |
2001-06-14 - 2021-03-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 86/3, ap.(of.) 609 |
||
Administrator |
2000-07-19
Glodeni, str. Stere C., 46 |
||
Administrator |
2014-06-26
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru Petru, 21, ap.(of.) 133 |
||
Lichidator Administrator |
1992-07-20 - 2019-09-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pădurii, 6 |
||
Administrator |
2005-12-14
Călăraşi, Hogineşti, str. Frunze M., 1 |
||
Administrator |
2001-06-01 - 2019-07-18
Bălţi, str. Cahul, 60, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
1998-05-08 - 2019-07-09
Bălţi, str. Viteazul Mihai, 46 |
||
Administrator |
1994-06-13 - 2019-07-10
Cahul, Manta |
||
Administrator |
1994-04-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mateevici A., 75 |
||
Administrator |
2000-03-06 - 2012-07-31
Hînceşti, str. Ciorbă Toma, 10, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
1992-10-06 - 2012-08-04
Soroca, str. Ştefan cel Mare, 24 |
||
Administrator |
1993-12-20 - 2018-12-07
Rîşcani, Grinăuţi |
||
Administrator |
2002-09-16 - 2017-12-19
Bălţi, str. Baharev Ivan, 13 |
||
Administrator |
1998-07-23 - 2018-04-10
Bălţi, str. Krîlov, 5 |
||
Administrator |
1994-02-24 - 2018-12-07
Cahul, str. Tineretului, 1 |
||
Administrator |
1997-07-07 - 2018-11-19
Rîşcani, Pîrjota |
||
Administrator |
1998-08-25 - 2018-03-19
Cahul, str. Negruzzi Constantin bd., 121, ap.(of.) 40 |
||
Administrator |
1998-07-30 - 2017-10-31
Cahul, Andruşul de Sus |
||
Administrator |
1998-07-08 - 2018-06-05
Cahul, Burlacu |
||
Administrator |
1994-11-28 - 2016-08-17
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 20/A, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
2002-02-11 - 2015-03-19
Ştefan Vodă, Palanca, str. Cetatea Albă, 1/A |
||
Administrator |
1995-02-24 - 2017-09-04
Drochia, str. Kuprin Alexandr, 13 |
||
Administrator |
1996-02-15 - 2015-02-27
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Octombrie, 78 |
||
Administrator |
1997-07-23 - 2017-08-16
mun. Chişinău, Durleşti, str. Alexandru cel Bun, 23 |
||
Administrator |
2000-08-07
Sîngerei, Coşcodeni |