|
|
2004-11-22
Nisporeni, Vărzăreşti
|
|
|
|
1992-09-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Pann Anton, 4
|
|
|
|
1996-02-14
Ungheni, str. Lacului, 1
|
|
|
|
1995-06-26 - 2022-11-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 10
|
|
|
|
1992-09-09 - 2021-11-23
Edineţ, str. 31 August 1989, 6
|
|
|
|
2009-11-26
Soroca, str. Independenţei, 17
|
|
|
|
2003-08-20
Hînceşti, Lăpuşna
|
|
|
|
1995-12-12 - 2020-10-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 43, ap.(of.) 41
|
|
|
|
2007-03-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 70/4, ap.(of.) 36
|
|
|
|
1995-08-08 - 2018-10-04
Nisporeni, str. Chişinăului, 2/G, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2013-01-02 - 2018-06-21
Cimişlia, str. Alexandru cel Bun, 43
|
|
|
|
1992-09-18 - 2018-10-04
Nisporeni, str. Alexandru cel Bun, 94
|
|
|
|
2006-12-26 - 2023-05-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Meşterul Manole, 5
|
|
|
|
1992-09-21
Făleşti, str. Aerodromului, 12
|
|
|
|
2014-04-02 - 2015-07-23
Ialoveni, Costeşti
|
|
|
|
1994-11-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 16/1
|
|
|
|
1994-12-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 45/3
|
|
|
|
2008-08-25 - 2019-08-15
mun. Chişinău, Tohatin, str. Sadoveanu M., 2
|
|
|
|
2005-10-26 - 2021-12-10
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 11, ap.(of.) 27
|
|
|
|
2012-03-15
Bălţi, str. Locomotivelor, 4
|
|
|
|
1998-05-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Zimbrului, 10
|
|
|
|
1998-05-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 202 O
|
|
|
|
2001-06-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 23/1, ap.(of.) 444
|
|
|
|
2001-03-23 - 2009-10-26
Taraclia, str. Marx Karl, 115
|
|
|
|
2010-07-09
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Botanica Veche, 6, ap.(of.) 21
|
|
|
|
1999-06-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 19/3, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2007-04-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 10
|
|
|
|
2001-10-29 - 2002-10-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 13, ap.(of.) 18
|
|
|
|
1999-05-13
Ialoveni, Pojăreni
|
|
|
|
1999-04-20 - 2003-04-16
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Trandafirilor, 1
|
|
|
|
1997-11-06 - 2004-07-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pietrarilor, 8/1, ap.(of.) 69
|
|
|
|
1992-12-16 - 2016-01-29
Făleşti, Pîrliţa
|
|
|
|
1992-06-22 - 2002-11-25
Bălţi, str. 1 Mai, 109, ap.(of.) 4
|
|
|
|
1999-03-17 - 2003-01-22
Ocniţa, Lipnic
|
|
|
|
1992-11-18 - 2003-04-11
Căuşeni, Fîrlădeni
|
|