Путешествующая торговля
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1998-09-15 - 2016-03-10
Cahul, str. Viteazul Mihai, 49, ap.(of.) 71 |
||
Administrator |
2003-11-25 - 2014-09-18
Bălţi, str. Şmidt, 5, ap.(of.) 6 |
||
Administrator Lichidator |
2003-11-25 - 2015-08-21
Bălţi, str. Bulgară, 79, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
2009-03-14 - 2020-11-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 21, ap.(of.) 151 |
||
Administrator |
2009-09-07 - 2021-03-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 22/10, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2007-03-22 - 2020-10-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cetatea Albă, 129 |
||
Administrator |
2009-01-19 - 2018-12-24
Căuşeni, str. Eminescu Mihai, 14A, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
1997-06-19 - 2017-02-15
Floreşti, Prodăneşti |
||
Administrator |
1996-11-12 - 2019-09-06
Floreşti, str. Costin Miron, 8, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1999-01-25 - 2016-03-09
Ungheni, str. Porumbescu Ciprian, 3, ap.(of.) 44 |
||
Administrator |
1998-11-24 - 2017-01-25
Ungheni, str. Bernardazzi Alexandru, 10, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
1998-01-19 - 2016-05-26
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Korolenko, 5/3 |
||
Administrator Lichidator |
2013-09-30
Cahul, str. Strada Veche, 6 |
||
Administrator |
1999-05-26 - 2016-03-12
Cahul, Moscovei |
||
Administrator |
2005-07-28 - 2016-03-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cornului, 11/1, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
2005-08-22 - 2017-03-21
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 19/3, ap.(of.) 104 |
||
Administrator |
2005-09-08 - 2015-03-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cornului, 3/2, ap.(of.) 45 |
||
Administrator |
2005-09-01 - 2016-01-29
mun. Chişinău, Durleşti, str. Lupu Vasile, 28/A |
||
Administrator |
2005-02-14 - 2013-08-15
Bălţi, str. 1 Mai, 9/B, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
1997-02-11 - 2018-12-26
Drochia, str. Movilă Petru, 6 |
||
Administrator |
1998-09-28 - 2020-02-13
Bălţi, str. Sovetscaia, 115 |
||
Administrator |
1994-12-19 - 2013-06-10
Bălţi, str. Sadoveanu M., 4, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
2006-06-12 - 2015-03-16
Glodeni, str. Tricolorului, 22 |
||
Administrator |
2006-10-31 - 2015-01-05
Soroca, Bădiceni |
||
1999-09-28 - 2012-01-30
Ştefan Vodă, Căplani |
|||
Administrator |
2007-09-10 - 2016-06-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrîn, 58, ap.(of.) 35 |
||
Administrator |
2007-11-20 - 2015-03-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 61/6, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2008-01-10 - 2014-03-14
Străşeni, str. Ştefan cel Mare, 31 |
||
Administrator |
2007-04-20 - 2015-04-15
Bălţi, str. 31 August, 59, ap.(of.) 52 |
||
Administrator |
2007-01-25 - 2015-08-07
Cimişlia, Gura Galbenei |
||
Administrator |
2007-03-14 - 2014-10-01
Orhei, Piatra |
||
Administrator |
2007-04-28 - 2013-12-31
Şoldăneşti, str. Neaga Şt., 21 |
||
Administrator |
2007-09-04 - 2014-11-19
Şoldăneşti, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 9 |
||
Administrator |
2007-12-07 - 2015-09-01
Orhei, str. Soltîs Ion, 67 |
||
Administrator |
2007-12-19 - 2016-10-05
Orhei, str. Ferarilor, 21 |