|
|
2007-09-17
Glodeni, str. Dreptăţii, 8
|
|
|
|
2009-04-08
Bălţi, str. Ostrovski, 43
|
|
|
|
2001-12-05 - 2019-03-26
mun. Chişinău, Durleşti, str. Ştefan Vodă, 89
|
|
|
|
1995-02-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Mincu, 3, ap.(of.) 45
|
|
|
|
1996-02-26
Şoldăneşti, Răspopeni
|
|
|
|
1998-06-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 28, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2006-07-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Coşniţa, 3
|
|
|
|
1994-11-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kaczynski Lech, 2/2
|
|
|
|
2006-12-06 - 2010-10-08
Bălţi, str. Brâncuşi Constantin, 25/A
|
|
|
|
2009-07-22
mun. Chişinău, Durleşti, str. Alimoş Toma, 18
|
|
|
|
1998-03-25 - 2017-09-21
Ştefan Vodă, str. 31 August, 6, ap.(of.) 22
|
|
|
|
2008-01-25
Leova, str. Pruteanu Constantin, 5
|
|
|
|
2007-09-03 - 2011-09-16
Făleşti, str. Iachir I., 15
|
|
|
|
2007-08-16 - 2009-09-24
Glodeni, str. Aldea-Teodorovici Ion, 124
|
|
|
|
1996-11-05 - 2020-01-17
Făleşti, Făleştii Noi
|
|
|
|
2010-01-21 - 2012-01-18
Ungheni, str. Ureche Gr., 1/A, ap.(of.) 13
|
|
|
|
1997-12-22 - 2018-05-03
Cahul, str. Dragoş Vodă, 3
|
|
|
|
1993-02-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Aldea-Teodorovici Doina, 11/2, ap.(of.) 39
|
|
|
|
2008-12-03 - 2012-06-07
Călăraşi, str. Asachi Gh., 53
|
|
|
|
1994-09-19 - 2016-09-07
Orhei, str. 31 August 1989
|
|
|
|
2006-08-01
mun. Chişinău, Grătieşti, str. Brâncuşi C., 11
|
|
|
|
2011-09-27 - 2019-03-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Caragiale I.L., 17, ap.(of.) 48
|
|
|
|
2001-05-22
Cahul, Slobozia Mare
|
|
|
|
1999-03-11 - 2017-10-12
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 17, ap.(of.) 37
|
|
|
|
1995-12-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 145
|
|
|
|
1998-04-29 - 2015-07-13
Călăraşi, Săseni
|
|
|
|
2006-08-15
mun. Chişinău, Durleşti, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 1/A
|
|
|
|
2006-09-29
Străşeni, str. Alecsandri Vasile, 138
|
|
|
|
2007-09-19 - 2019-03-26
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 13, ap.(of.) 25
|
|
|
|
1996-01-22 - 2018-07-03
Bălţi, str. Testemiţeanu N., 6, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2008-02-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 40, ap.(of.) 46
|
|
|
|
2006-08-17
Bălţi, str. Libertăţii, 13, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1998-03-23 - 2008-11-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 61/4, ap.(of.) 35
|
|
|
|
1995-11-08 - 2018-07-03
Bălţi, str. Bulgară, 73, ap.(of.) 45
|
|
|
|
1997-06-08 - 2020-03-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 16/1, ap.(of.) 114
|
|