|
|
2005-04-26
Soroca, str. Ostrovski, 32
|
|
|
|
2007-07-03 - 2021-10-15
Ştefan Vodă, Volintiri, str. Traian, 588
|
|
|
|
2008-04-16 - 2018-01-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 163/6, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1997-10-21 - 2019-03-25
Bălţi, str. Independenţei, 102, ap.(of.) 40
|
|
|
|
1997-09-23 - 2019-03-25
Bălţi, str. Ciaikina Liza, 8
|
|
|
|
1997-09-19 - 2019-03-25
Bălţi, str. Bulgară, 164/2, ap.(of.) 24
|
|
|
|
1997-11-05 - 2019-03-25
Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 14, ap.(of.) 24
|
|
|
|
1997-04-21 - 2019-03-25
Bălţi, str. Şciusev A., 5, ap.(of.) 8
|
|
|
|
1995-07-31 - 2011-06-07
Floreşti, str. Dacia, 19, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1995-11-02 - 2005-06-26
Drochia, str. Lazo S., 5
|
|
|
|
2014-01-29
Teleneşti, Chiştelniţa
|
|
|
|
1994-04-15 - 1998-04-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 808
|
|
|
|
2005-08-04
Soroca, str. Tiraspol, 9, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1995-11-27 - 2018-07-02
Bălţi, str. Şciusev A., 5, ap.(of.) 29
|
|
|
|
2005-09-05
Soroca, str. Viilor, 19, ap.(of.) 52
|
|
|
|
1994-06-03 - 2006-02-20
Soroca, str. Stroescu V., 80/1, ap.(of.) 5
|
|
|
|
1997-10-31 - 2019-03-25
Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 8, ap.(of.) 44
|
|
|
|
1997-10-31 - 2019-03-25
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 36, ap.(of.) 19
|
|
|
|
1997-10-29 - 2019-03-25
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 16, ap.(of.) 39
|
|
|
|
1997-04-16 - 2019-03-25
Bălţi, str. Bulgară, 126, ap.(of.) 28
|
|
|
|
2007-06-06
Soroca, str. Cantemir D., 30, ap.(of.) 19
|
|
|
|
1997-03-31 - 2019-03-25
Bălţi, str. Eminescu M. bd., 10, ap.(of.) 23
|
|
|
|
1997-04-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hristo Botev, 3/2, ap.(of.) 43
|
|
|
|
1994-11-18 - 2019-06-19
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Ceaikovski P., 48
|
|
|
|
1997-04-16 - 2019-03-25
Bălţi, str. Ceaikovski Piotr pasaj, 32
|
|
|
|
1997-09-04 - 2019-03-25
Bălţi, str. Suceava, 16, ap.(of.) 15
|
|
|
|
1994-01-26 - 2019-06-19
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 107, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2011-12-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 24, ap.(of.) 35
|
|
|
|
1994-02-11 - 2013-01-24
Briceni, str. Uzinelor, 16, ap.(of.) 12
|
|
|
|
1993-07-22 - 2001-05-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 37, ap.(of.) 49
|
|
|
|
1993-08-12 - 1999-11-15
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mateevici A., 64, ap.(of.) 4
|
|
|
|
1994-02-02 - 2002-01-31
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 71, ap.(of.) 22
|
|
|
|
1994-04-25 - 2001-12-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 27, ap.(of.) 4
|
|
|
|
1994-04-28 - 2002-09-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 68/1, ap.(of.) 15
|
|
|
|
1994-07-07 - 1998-12-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 18, ap.(of.) 16
|
|