Розничная торговля на стендах и рынках
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1997-02-20 - 2001-09-10
Dubăsari, Holercani, str. Mateevici A., 58 |
||
Administrator |
2004-11-05 - 2020-03-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Barbu Lăutaru, 31 |
||
Administrator |
1998-01-19 - 2017-12-15
Bălţi, str. Burebista, 6/a, ap.(of.) 72 |
||
Administrator |
2007-01-26 - 2017-07-28
Glodeni, str. Lupu Vasile, 38 |
||
Administrator |
1997-02-14 - 2001-03-01
Criuleni, Coşerniţa |
||
Lichidator Administrator |
2006-04-10
Bălţi, str. Bulgară, 19/7, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
1997-07-07 - 2001-11-06
Criuleni, Cruglic |
||
Administrator |
1997-08-22 - 2002-09-12
Criuleni, Izbişte |
||
Administrator |
1997-12-19 - 2000-08-04
Criuleni, Dubăsarii Vechi |
||
Administrator |
2007-01-26 - 2014-04-17
Ungheni, str. Crestiuc Ghenadie, 9, ap.(of.) 69 |
||
Administrator |
2007-01-30 - 2010-02-18
Ungheni, str. Naţională, 43, ap.(of.) 41 |
||
Administrator |
1997-07-09 - 2008-01-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 35/1 |
||
Administrator |
2003-05-07
Rîşcani, str. Vârnav Teodor, 7/a |
||
Administrator |
2008-10-09 - 2016-03-28
Cahul, str. Negruzzi C., 131, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
2007-01-31 - 2011-06-21
Bălţi, str. Bulgară, 70, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1993-02-17 - 2016-06-03
Briceni, str. Ştefan cel Mare, 54 |
||
Administrator |
2005-10-25
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 128 |
||
Administrator |
1997-12-02 - 2019-06-19
Bălţi, str. Bulgară, 166, ap.(of.) 48 |
||
Administrator Lichidator |
2008-01-09 - 2019-06-19
Bălţi, str. Boţu Pavel, 87, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
1996-11-27 - 2019-03-22
Bălţi, str. Suceava, 13, ap.(of.) 35 |
||
Administrator |
1999-04-21 - 2019-03-22
Bălţi, str. Alecsandri Vasile piaţa, 1 |
||
Administrator |
1999-04-30 - 2019-03-22
Bălţi, str. Ureche Grigore str-la 1, 3 |
||
Administrator |
1997-10-21 - 2019-03-22
Bălţi, str. Mitropolit Dosoftei, 31 |
||
Administrator |
1994-10-27 - 2016-03-14
Orhei, str. Iachir I., 55/33 |
||
Administrator |
1997-03-12 - 2019-03-22
Bălţi, str. Puşkin A., 93, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1997-03-12 - 2019-03-22
Bălţi, str. Orheiului, 22 |
||
Administrator |
1997-09-15 - 2020-03-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 50, ap.(of.) 257 |
||
Administrator |
2014-01-20
mun. Chişinău, Durleşti, str. Cartuşa, 52, ap.(of.) 30 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1998-08-25 - 2005-10-13
Basarabeasca, str. Apicultorului, 35 |
||
Administrator |
1997-10-13 - 2005-09-13
Basarabeasca, str. De Sus str-la, 45 |
||
Administrator |
2008-01-23 - 2019-06-19
Bălţi, str. Bulgară, 140, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
2009-06-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bogdan-Voievod, 7, ap.(of.) 144 |
||
Administrator |
2003-05-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 19/4, ap.(of.) 66 |
||
Administrator |
2000-07-12 - 2005-08-23
Bălţi, str. Calea Ieşilor, 180 |
||
Administrator |
2007-03-23 - 2018-05-16
Ialoveni, Cărbuna |