Розничная торговля на стендах и рынках
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
2006-05-18 - 2011-12-20
Donduşeni |
|||
Administrator |
1997-02-04 - 2009-02-06
Drochia, Maramonovca |
||
Administrator |
2007-09-04 - 2016-03-23
Şoldăneşti, str. Prieteniei, 13 |
||
Administrator |
2007-10-11 - 2016-03-14
Orhei, str. Victoriei, 1 |
||
Administrator |
2006-11-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Valea Trandafirilor, 6/1, ap.(of.) 246 |
||
Administrator |
2008-02-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Stroescu V., 11/1 |
||
Administrator |
1995-01-09 - 2005-10-26
Donduşeni, str. Independenţei, 1, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2008-12-19
Făleşti, str. Nucilor, 24 |
||
Administrator |
1995-07-20 - 2001-11-13
Dubăsari, Molovata Nouă, str. Tineretului |
||
1998-11-30 - 2011-12-23
Ialoveni, str. Doina, 5 |
|||
Administrator |
2000-02-15 - 2019-03-22
Bălţi, str. Popovici Anatol, 58 |
||
Administrator |
1994-05-27
Ocniţa, Dîngeni |
||
Administrator |
2005-10-27 - 2009-03-05
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 37 |
||
Administrator |
1997-04-21 - 2006-06-28
Donduşeni, Scăieni |
||
Administrator |
1995-09-19 - 2005-11-08
Donduşeni, Tîrnova |
||
Administrator |
2014-01-17
mun. Chişinău, Durleşti, str. Bisericii str-la, 8 |
||
Administrator |
1994-12-19
Edineţ, str. Alexandru cel Bun, 174 |
||
Administrator |
1997-11-14 - 2005-11-24
Ocniţa, str. Puşkin A., 80 |
||
Administrator |
1997-03-24 - 2005-11-23
Ocniţa, str. 50 Ani ai Biruinţei, 24, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1997-12-23 - 2005-11-24
Ocniţa, Bîrnova |
||
Administrator |
1997-06-19 - 2005-11-23
Ocniţa, Frunză, str. Păcii, 5, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
1997-09-15 - 2005-11-21
Ocniţa, Clocuşna |
||
Administrator |
1993-01-15 - 2005-11-21
Ocniţa, str. Independenţei, 67, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
1994-01-25 - 2005-11-21
Ocniţa, str. Creangă Ion, 39, ap.(of.) 42 |
||
Administrator |
1993-09-29 - 2005-11-21
Ocniţa, str. Eminescu M. bd., 8 |
||
Administrator |
2005-11-16 - 2008-12-18
Edineţ, Burlăneşti |
||
Administrator |
1997-05-07 - 2019-03-22
Bălţi, str. Slobozia Nouă, 38/A |
||
Administrator |
1995-10-30
Edineţ, Cupcini, str. Renaşterii, 9, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
1994-08-12 - 2009-05-20
Edineţ, str. Movilă Petru, 14 |
||
Administrator |
1993-02-12 - 2017-03-20
Căuşeni, str. Frunze, 21/a |
||
Administrator |
1994-04-06 - 2005-11-24
Edineţ, Viişoara |
||
Administrator |
1992-12-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 47/1, ap.(of.) 50 |
||
Administrator |
1997-01-24 - 2019-03-22
Bălţi, str. Decebal, 160, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
1997-05-08 - 2005-12-13
Edineţ, str. Mendeleev D., 4 |
||
Administrator |
2004-11-12 - 2020-03-04
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 10, ap.(of.) 161 |