Розничная торговля на стендах и рынках
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1998-03-10 - 2009-02-08
Leova, str. Independenţei, 40, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1997-02-28 - 2018-01-26
Edineţ, str. Lazo S., 76 |
||
Administrator |
2009-03-11 - 2011-05-05
Cimişlia, str. Şciusev A., 24 |
||
Administrator |
2009-03-10 - 2011-03-31
Leova, Filipeni |
||
1998-01-05 - 2006-07-11
Floreşti, str. Ştefan cel Mare, 47 |
|||
Administrator Lichidator |
1998-01-21 - 2009-04-17
Hînceşti, str. Sfînta Treime, 19 |
||
Administrator |
1997-12-11 - 2010-01-18
Hînceşti, Mireşti |
||
Administrator |
1995-11-01 - 2018-01-26
Edineţ, Hancăuţi |
||
Administrator |
1993-12-07 - 2019-10-28
Drochia, Cotova |
||
Administrator |
2001-03-23 - 2009-07-28
Cimişlia, Suric |
||
Administrator |
2011-02-14 - 2023-02-17
Floreşti, Cunicea |
||
Administrator |
1998-10-22 - 2009-10-30
Cimişlia, str. Decebal, 36 |
||
Administrator Lichidator |
1998-06-03 - 2009-11-30
Hînceşti, str. Chişinăului, 4, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
2009-01-16 - 2010-06-04
Teleneşti, Mîndra |
||
Administrator |
1995-07-12 - 2011-05-17
Orhei, Budăi |
||
Lichidator Administrator |
1998-02-10 - 2009-10-06
Rezina, str. 27 August, 12 |
||
Administrator |
2009-01-23 - 2011-03-31
Orhei, Mitoc |
||
Administrator |
2009-01-23 - 2011-03-23
Orhei, str. Florilor, 13 |
||
Administrator |
2009-01-29 - 2009-04-06
Orhei, Mitoc |
||
Administrator |
2009-01-23 - 2011-03-31
Orhei, str. Costişei, 23 |
||
Administrator |
2009-01-29 - 2011-03-21
Orhei, Susleni |
||
Administrator |
2009-01-23 - 2011-05-11
Orhei, str. Tineretului, 5 |
||
Administrator |
2009-01-29 - 2009-02-09
Teleneşti, Chiţcanii Vechi |
||
Administrator |
2014-05-26 - 2019-10-29
Drochia, Popeştii de Jos |
||
1993-03-29 - 2005-09-12
Bălţi, str. Kolesov Ivan, 6, ap.(of.) 36 |
|||
Administrator |
2009-02-10
Şoldăneşti, str. Ghiocel, 17 |
||
Administrator |
2009-02-20 - 2009-07-06
Rezina, Pereni |
||
Administrator |
2009-02-21 - 2010-01-18
Orhei, Bolohan |
||
Administrator |
2009-03-23
Bălţi, str. Decebal, 168, ap.(of.) 105 |
||
Administrator |
1998-02-26 - 2009-03-02
Teleneşti, Mîndreşti |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2002-01-28
Căuşeni, Coşcalia, str. Independenţei, 41 |
||
Administrator |
2009-03-31 - 2011-07-01
Şoldăneşti, str. Vişinilor, 30 |
||
Administrator |
2009-03-26 - 2011-09-23
Orhei, Susleni |
||
Administrator |
1997-12-18 - 2009-04-15
Teleneşti, str. Mateevici A., 16 |
||
Lichidator Administrator |
1997-09-23 - 2010-04-26
Rezina, Ţahnăuţi |