Розничная торговля на стендах и рынках
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2008-01-16 - 2009-12-31
Căuşeni, str. Mateevici A., 55 |
||
Administrator |
2008-01-18 - 2011-01-25
Ştefan Vodă, Ermoclia, str. Tineretului |
||
Administrator |
2008-01-22 - 2011-05-06
Căuşeni, Chircăieşti, str. Tineretului, 34 |
||
Administrator |
1998-02-27 - 2009-12-12
Căuşeni, str. Sadoveanu M., 2 |
||
Administrator |
2014-09-05
Floreşti, str. Donici Alexandru, 1 |
||
Administrator |
2008-02-06
Ştefan Vodă, Talmaza, str. 27 August, 212 |
||
Administrator |
2008-02-08 - 2009-04-01
Căuşeni, str. Doina şi Ion, 14 |
||
Administrator |
2008-02-11 - 2010-02-25
Ştefan Vodă, Brezoaia |
||
Administrator |
2008-02-13 - 2009-04-08
Ştefan Vodă, Slobozia, str. Colhozului |
||
Administrator |
2008-02-18 - 2009-05-11
Ştefan Vodă, Slobozia, str. Glavan Boris, 49 |
||
Administrator |
2000-08-23 - 2014-11-18
Cahul, Slobozia Mare |
||
Administrator |
1994-05-23 - 2010-11-10
Ştefan Vodă, str. Florilor, 77 |
||
Administrator |
1998-11-04 - 2018-08-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 326, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2008-03-18 - 2009-04-03
Căuşeni, str. Belinski V., 4 |
||
Administrator |
1998-05-05 - 2008-06-02
Ştefan Vodă, str. 31 August, 14, ap.(of.) 38 |
||
Administrator |
2008-05-17 - 2010-11-10
Ştefan Vodă, Slobozia, str. Primăverii, 1 |
||
Administrator |
1998-11-13 - 2008-08-11
Ştefan Vodă, Talmaza, str. Izvoarelor, 23 |
||
Administrator |
2008-06-04 - 2008-07-10
Ştefan Vodă, Brezoaia, str. Tineretului, 13 |
||
Administrator |
2002-07-08 - 2008-08-18
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. Testemiţeanu N., 7 |
||
Administrator |
2008-09-11 - 2009-02-19
Ştefan Vodă, Căplani |
||
Administrator |
2008-09-29
Căuşeni, Baimaclia |
||
Administrator |
2008-11-07
Căuşeni, Cîrnăţenii Noi |
||
Administrator |
1997-02-12 - 2009-01-12
Căuşeni, str. Frunze M., 16 |
||
Administrator |
1998-01-16 - 2009-01-13
Căuşeni, str. Păcii, 38/1 |
||
Administrator |
2008-01-10
Călăraşi, Horodişte |
||
Administrator |
2008-01-14 - 2010-04-26
Ungheni, Costuleni |
||
Administrator |
2008-01-14
Nisporeni, str. Victoriei, 26 |
||
Administrator |
2008-01-16 - 2009-02-04
Călăraşi, str. Biruinţei, 8, ap.(of.) 49 |
||
Administrator |
2008-01-16 - 2009-02-04
Călăraşi, str. Alexandru cel Bun str-la 1, 64 |
||
Administrator |
2008-01-16 - 2009-02-04
Călăraşi, str. Costin Miron, 56 |
||
Administrator |
2008-01-16 - 2009-02-04
Călăraşi, Peticeni |
||
Administrator |
2008-01-18
Ungheni, Sculeni |
||
Administrator |
2008-01-22
Ungheni, str. Naţională, 49, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
1998-06-16 - 2014-10-23
Călăraşi, Vălcineţ |
||
Administrator |
2008-02-04 - 2011-06-13
Ungheni, str. Naţională, 43, ap.(of.) 36 |