Розничная торговля на стендах и рынках
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2008-07-04 - 2009-04-06
Orhei, str. Inculeţ Ion str-la 5, 1 |
||
Administrator |
2000-02-17 - 2021-07-30
Drochia, Sofia |
||
Administrator |
2008-07-10 - 2009-04-07
Orhei, Jora de Mijloc |
||
Administrator |
2008-07-21 - 2011-05-04
Orhei, str. Haiducul Tobultoc, 9 |
||
Administrator |
2008-07-25
Rezina, Horodişte |
||
Administrator |
1996-01-03
Donduşeni, Tîrnova |
||
Administrator |
1998-04-23 - 2020-03-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Băltagi, 37 |
||
Administrator |
2008-07-29 - 2012-03-15
Orhei, Piatra |
||
Administrator |
2008-08-05 - 2011-06-16
Orhei, str. Lupu Vasile, 1, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
2008-08-05 - 2012-03-20
Orhei, str. Valul lui Traian, 5 |
||
Administrator |
2001-07-31 - 2018-04-13
Făleşti, Pîrliţa |
||
Administrator |
2008-08-20 - 2009-04-01
Orhei, Mitoc |
||
Administrator |
2008-08-22 - 2011-04-18
Orhei, str. Eminescu Mihai, 9, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1997-09-18 - 2020-03-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42 |
||
Administrator |
2008-08-22 - 2011-05-11
Orhei, Pelivan |
||
Administrator |
2008-08-21 - 2012-02-07
Orhei, str. Eliberării, 18 |
||
Administrator |
2008-08-26 - 2011-04-18
Orhei, str. Sadoveanu M., 22, ap.(of.) 58 |
||
Administrator |
2008-08-26 - 2011-04-29
Orhei, str. Pelivan Ion, 8 |
||
Administrator |
2008-09-02 - 2008-11-13
Teleneşti, Ineşti |
||
Administrator |
2008-08-29
Orhei, str. Ştefan cel Mare, 26, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1998-07-09 - 2020-03-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kogălniceanu Mihail, 3, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2008-09-18 - 2010-03-29
Teleneşti, str. Deleanu Liviu, 05 |
||
Administrator |
2008-09-19 - 2009-06-11
Orhei, str. Paghis, 14 |
||
Lichidator Administrator |
1998-02-11 - 2009-10-05
Rezina, str. Lupu Vasile, 17 |
||
Administrator |
1999-02-12 - 2018-04-13
Făleşti, Călineşti |
||
Administrator |
2008-11-10 - 2009-04-02
Teleneşti, Mihălaşa |
||
Administrator |
1994-01-18 - 2018-04-13
Făleşti, Catranîc |
||
Administrator |
2008-10-29 - 2009-03-04
Orhei, Step-Soci |
||
Administrator |
1998-07-06 - 2020-03-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pietrarilor, 14/2, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
2008-11-13 - 2012-02-10
Orhei, Ivancea |
||
Administrator |
1992-11-30 - 2011-01-06
Orhei, Ivancea |
||
Lichidator Administrator |
1998-06-11 - 2009-12-08
Rezina, str. Lomonosov M., 17 |
||
Lichidator Administrator |
1999-04-15 - 2010-11-26
Şoldăneşti, str. Feroviarilor, 67 |
||
Lichidator Administrator |
1997-06-19 - 2010-05-17
Rezina, Buşăuca |
||
Administrator |
1998-07-02 - 2020-03-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 39, ap.(of.) 5 |