Розничная торговля на стендах и рынках
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2008-01-09 - 2011-12-22
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 6/1, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
2008-01-10 - 2011-12-23
Glodeni, str. Decebal, 68, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
2008-01-22 - 2011-07-04
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 16, ap.(of.) 47 |
||
Administrator |
2006-10-26 - 2012-03-06
Briceni, Lipcani, str. Ptuhin Evgheni, 8 |
||
Administrator |
1998-03-30 - 2010-04-16
Glodeni, Duşmani |
||
Administrator |
1998-03-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 3, ap.(of.) 123 |
||
Administrator |
1998-03-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mateevici A., 36, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2008-01-28 - 2009-07-27
Bălţi, str. Boţu Pavel, 55 |
||
Administrator |
2008-01-21 - 2011-03-17
Sîngerei, Dobrogea Veche |
||
Administrator |
2008-01-22
Rîşcani, Petruşeni |
||
Administrator |
2008-01-23
Rîşcani, str. Frunze str-la, 7 |
||
Administrator |
1998-05-15 - 2012-03-05
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 3, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
2008-01-23 - 2009-06-05
Făleşti, str. Ciorbă Toma, 10/b |
||
Administrator |
2008-01-23 - 2010-06-16
Făleşti, str. 31 August, 24, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
1998-06-09 - 2013-10-16
Cantemir, Coştangalia |
||
Administrator |
2008-01-30 - 2011-04-11
Bălţi, str. Iablocikov Pavel str-la, 9 |
||
Administrator |
1996-02-26 - 2011-04-19
Bălţi, str. Hotinului, 10, ap.(of.) 49 |
||
Administrator |
2008-01-31 - 2008-10-23
Sîngerei, str. Ştefan cel Mare, 2, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
2008-02-04 - 2009-11-04
Glodeni, Danu |
||
Administrator |
2008-02-06 - 2009-09-24
Bălţi, str. Bulgară, 29, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
2008-02-06 - 2009-05-08
Bălţi, str. Hotinului, 17 |
||
Administrator |
1993-07-16 - 2011-12-13
Sîngerei, str. Independenţei, 104, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
2008-02-18 - 2009-12-04
Sîngerei, Alexăndreni, str. Gării, 8 |
||
Administrator |
2008-02-07 - 2009-09-10
Sîngerei, Grigorăuca |
||
Administrator |
1998-07-15 - 2012-03-07
Făleşti, str. Gribov N., 15 |
||
Administrator |
2008-02-07 - 2008-11-13
Sîngerei, str. Viteazul Mihai, 37 |
||
Administrator |
2008-02-07 - 2009-09-10
Sîngerei, Copăceni |
||
Administrator |
2008-02-07 - 2010-11-23
Sîngerei, Copăceni |
||
Administrator |
2011-02-04 - 2017-06-21
Soroca, str. Cetatea Albă, 11 |
||
Administrator |
2008-02-11
Bălţi, str. Viteazul Mihai, 63 |
||
Administrator |
2008-02-12 - 2009-08-12
Sîngerei, str. Drăgan Maria, 11 |
||
Administrator |
2008-02-15 - 2011-02-22
Bălţi, str. Păcii, 101, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2008-02-15 - 2010-07-20
Bălţi, str. Bulgară, 84, ap.(of.) 23 |
||
Administrator Lichidator |
1999-06-03 - 2012-03-07
Bălţi, str. Vatamanu Ion, 7/A |
||
Administrator |
1998-02-18 - 2019-06-24
Nisporeni, str. Decebal, 5 |