Розничная торговля на стендах и рынках
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2000-11-17
Bălţi, str. Independenţei, 76 |
||
Administrator |
2007-03-21 - 2009-03-09
Teleneşti, Ineşti |
||
Administrator |
2007-03-23 - 2009-01-17
Orhei, str. Negruzzi C., 117, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2007-03-27 - 2011-07-26
Orhei, str. Salciilor, 30 |
||
Administrator |
2007-03-28 - 2012-07-06
Orhei, str. Nouă, 22 |
||
Administrator |
2007-03-29 - 2009-04-06
Orhei, str. Livezilor, 30 |
||
Administrator |
2007-04-04 - 2009-04-17
Orhei, str. Mahu Vasile, 62, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2007-01-30
Ocniţa, str. Saltîkov-Şcedrin, 2 |
||
Administrator |
2007-04-20
Orhei, Breanova |
||
Administrator |
2007-04-25 - 2012-04-05
Şoldăneşti, Cobîlea |
||
Administrator |
1997-11-21 - 2017-12-20
Bălţi, str. Bulgară, 156/2, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1996-09-03 - 2011-01-19
Sîngerei, Mîndreştii Noi |
||
Administrator |
2007-05-17 - 2011-03-16
Teleneşti, Băneşti |
||
Administrator |
1998-01-27
Teleneşti, Ghiliceni |
||
Administrator |
1998-01-05 - 2007-09-20
Şoldăneşti, str. 31 August 1989, 12, ap.(of.) 34 |
||
Administrator |
2007-06-01 - 2008-06-27
Orhei, str. Lazo S., 4/A, ap.(of.) 40 |
||
Administrator |
2007-06-06 - 2011-10-25
Orhei, str. Sadoveanu M., 26, ap.(of.) 99 |
||
Administrator |
2007-06-25
Orhei, str. Glavan Boris, 20 |
||
Administrator |
1996-06-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 169 |
||
Administrator |
2007-06-14 - 2012-05-21
Orhei, str. Fedico, 44 |
||
Administrator |
2007-06-19
Orhei, str. 31 August, 147 |
||
Administrator |
2007-06-22 - 2009-02-20
Orhei, str. Iachir I., 19, ap.(of.) 55 |
||
Administrator |
2007-06-22 - 2010-02-26
Orhei, str. Susleni, 19 |
||
Administrator |
2007-06-26 - 2010-03-12
Orhei, Pelivan |
||
Administrator |
1997-07-29 - 2011-01-28
Hînceşti, str. Florilor, 9 |
||
Administrator |
2007-06-27 - 2009-07-24
Orhei, str. Zemţov Piotr, 46 |
||
Administrator |
2007-07-04 - 2008-11-28
Şoldăneşti, Salcia |
||
Administrator |
2007-06-29 - 2011-07-22
Orhei, str. Fierarilor, 7 |
||
Administrator |
2007-07-06
Orhei, str. 31 August, 127 |
||
Administrator |
1995-03-14 - 2017-07-31
Briceni, Lipcani, str. Voitovici, 8 |
||
Administrator |
1998-04-07
Teleneşti, Băneşti |
||
Administrator |
1997-11-21 - 2017-12-20
Bălţi, str. Cehov, 31/a, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
2007-02-05
Edineţ, Tîrnova |
||
Administrator |
2007-07-24
Rezina, Cinişeuţi |
||
Administrator |
2007-07-30
Şoldăneşti, str. Soltîs Ion, 56 |