|
|
2004-07-19 - 2013-03-29
Edineţ, Tîrnova
|
|
|
|
2007-11-08
Străşeni, str. Orheiului, 18/A
|
|
|
|
2014-05-23 - 2019-12-09
Cahul, str. Lăutarilor, 96
|
|
|
|
2013-06-12
Taraclia, str. Ostrovski, 5 A
|
|
|
|
2008-07-21 - 2020-05-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 22/10, ap.(of.) 43
|
|
|
|
2007-02-13 - 2013-05-02
Edineţ, Gordineşti
|
|
|
|
1996-02-27 - 2013-05-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 21/2, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2012-01-30 - 2021-03-22
mun. Chişinău, Cricova, str. Chişinăului, 95, ap.(of.) 32
|
|
|
|
2008-09-11 - 2020-12-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bulgară, 41
|
|
|
|
2008-09-09 - 2020-12-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bulgară, 41
|
|
|
|
2008-07-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 27/1, ap.(of.) 74
|
|
|
|
2012-01-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Mirceşti, 22/1, ap.(of.) CёM
|
|
|
|
2001-06-11
mun. Chişinău, Băcioi, str. Ştefan cel Mare str-la, 8
|
|
|
|
2002-12-24 - 2022-03-24
Bălţi, str. Saltîkov-Şcedrin, 46, ap.(of.) 25
|
|
|
|
2012-01-12 - 2019-12-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Salcîmilor, 24/2, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2011-11-25 - 2020-02-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 42, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2012-06-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 11/3A, ap.(of.) 26
|
|
|
|
2014-12-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghidighici, 3/14, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2012-06-22
Cantemir, Coştangalia
|
|
|
|
2011-03-28 - 2020-12-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 22/2, ap.(of.) 92
|
|
|
|
2011-11-30 - 2019-12-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 71, ap.(of.) 7a
|
|
|
|
1998-06-05 - 2020-02-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 82/2, ap.(of.) 17
|
|
|
|
2011-02-02 - 2019-12-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Arbore Zamfir str-la, 15
|
|
|
|
2011-03-24 - 2019-12-30
Rezina, Ţipova
|
|
|
|
2005-06-01 - 2019-12-30
Cahul, str. Negruzzi C., 129, ap.(of.) 20
|
|
|
|
1997-09-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mesager, 5/3, ap.(of.) 37
|
|
|
|
2009-05-18
Criuleni, Porumbeni
|
|
|
|
1997-07-09 - 2020-05-14
Străşeni, Ghelăuza
|
|
|
|
1994-11-22
Călăraşi, Săseni
|
|
|
|
2010-10-06 - 2020-05-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florării str-la 2, 7, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2009-01-26
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Profesor Ion Dumeniuk, 26, ap.(of.) 88
|
|
|
|
2013-12-18
Anenii Noi, Varniţa, str. Iorga Nicolae, 2
|
|
|
|
1996-06-04 - 2013-08-20
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Paris, 40, ap.(of.) 133
|
|
|
|
2011-08-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 60/1, ap.(of.) 25
|
|
|
|
1993-09-28 - 2021-03-29
Cahul, Colibaşi
|
|