Другие виды розничной торговли в специализированных магазинах
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2014-10-02 - 2021-06-17
Bălţi, str. Viteazul Mihai, 67 |
||
Administrator |
2002-06-03 - 2021-06-16
Ocniţa, str. Budjacscaia, 1 |
||
Administrator |
2001-08-03 - 2021-06-16
Edineţ, str. Independenţei, 11 |
||
Administrator |
2013-06-03 - 2021-06-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Doctor Tudor Strişca, 8/1, ap.(of.) 262 |
||
Administrator |
2011-06-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Coca E., 25/1, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
2007-02-26 - 2021-06-21
Glodeni, str. Zgîrcea Vasile, 3 |
||
Administrator Lichidator |
2010-03-01 - 2021-06-22
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 10/2, ap.(of.) 22 |
||
Birou executiv Birou executiv Administrator Birou executiv Birou executiv Birou executiv |
2000-12-29
Taraclia, str. Lenin, 153 |
||
Administrator |
2008-10-21 - 2021-06-24
Bălţi, str. Coroban Vasile, 12, ap.(of.) 42 |
||
Administrator |
2004-03-24 - 2021-06-24
Glodeni, str. 300 ani Glodeni, 125 |
||
Administrator |
2005-12-15 - 2023-11-29
Cahul, str. Kogălniceanu Mihail, 106 |
||
Administrator |
2011-12-12 - 2021-06-29
mun. Chişinău, Truşeni, str. Ghidighici, 4 |
||
Administrator |
2010-02-24
Cahul, str. 31 August, 13/A/1 |
||
Administrator |
2014-10-09 - 2022-05-18
Sîngerei, Ţipleşti |
||
Administrator |
2013-07-02 - 2023-12-04
Leova, str. Independenţei, 50, ap.(of.) 25 |
||
Lichidator Administrator |
2008-01-14 - 2022-07-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Meniuc George, 46 |
||
Administrator |
2011-03-31 - 2022-05-19
Bălţi, str. Alecsandri Vasile piaţa, 4 |
||
Administrator |
2007-02-28 - 2023-10-25
Şoldăneşti, str. 31 August, 18, ap.(of.) 104 |
||
Administrator |
2013-05-14
Orhei, Cucuruzeni |
||
Administrator |
2015-02-19
Căuşeni, str. Eminescu Mihai bd., 25, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
2014-12-02 - 2022-05-20
Bălţi, str. Iablocikin Ghenadie, 3 |
||
Administrator |
2008-11-14 - 2019-01-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Eugen, 4, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1993-01-27 - 2022-05-19
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 9, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
2006-02-02 - 2022-10-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 30/2, ap.(of.) 30 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2007-06-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 6 |
||
Administrator |
2008-04-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ceucari, 2/4, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2006-11-10 - 2022-10-11
mun. Chişinău, Durleşti, str. Gribov N., 80 |
||
Administrator |
2007-12-11 - 2022-05-23
Făleşti, str. Eminescu Mihai, 20/3, ap.(of.) 44 |
||
Administrator Administrator |
2010-10-26 - 2022-05-23
Bălţi, str. Câmpiilor str-la, 3 |
||
Administrator |
2010-12-20 - 2022-05-23
Rîşcani, str. Independenţei, 33, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2011-11-15 - 2022-05-23
Bălţi, str. Karasiov Serghei, 41 |
||
Administrator |
2013-04-08 - 2022-05-23
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 140 |
||
Administrator |
2014-03-06 - 2022-05-23
Bălţi, str. Konev Ivan, 20, ap.(of.) 57 |
||
Administrator |
2006-09-20 - 2022-08-15
Cahul, Manta |
||
Administrator |
2011-06-02 - 2022-05-24
Bălţi, str. Feroviarilor, 83 |