Розничная торговля чистящими средствами, обоями и этажами, включая пробковые пластины
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1993-11-03
Cantemir, Ghioltosu |
||
Administrator |
2011-04-01 - 2020-01-03
Nisporeni, Bălăureşti |
||
Administrator |
2009-12-17 - 2015-11-26
Ocniţa, Gîrbova |
||
Lichidator Administrator |
2010-03-19 - 2020-02-27
Donduşeni, str. Independenţei, 15 |
||
Administrator |
2012-07-16 - 2021-03-26
Anenii Noi, str. Suvorov A., 89 |
||
Administrator |
2007-11-20 - 2020-02-28
Rîşcani, str. Gribov N., 6 |
||
Administrator |
2008-10-27 - 2020-05-14
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Mioriţa, 26/1, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
2010-08-18 - 2020-05-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 61/3, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
2005-06-01 - 2020-02-28
UTA Găgăuzia, Copceac, str. Lenin, 60 |
||
Administrator |
2007-10-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 22, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2008-04-11 - 2015-12-15
Cahul, str. Kogălniceanu Mihail, 29, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2010-03-30 - 2020-01-11
Nisporeni, Vulcăneşti |
||
Administrator |
2013-11-14
Donduşeni, str. Sovhoznaia, 4 |
||
Administrator |
2009-02-21 - 2020-01-15
Hînceşti, Căţeleni |
||
Administrator |
2010-02-25 - 2020-01-15
Hînceşti, Cărpineni, str. Putnei, 40 |
||
Administrator |
2009-02-19
Orhei, Sămănanca |
||
Administrator |
2008-11-25 - 2020-01-16
Leova, Filipeni |
||
Administrator |
2012-03-19 - 2020-03-02
Dubăsari, Coşniţa |
||
Administrator |
2008-01-09 - 2013-09-09
Cahul, str. Strada Veche, 135, ap.(of.) 69 |
||
Administrator |
2008-03-21 - 2013-09-19
Ungheni, Petreşti |
||
Administrator |
2004-01-27 - 2020-03-03
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 26/2, ap.(of.) 84 |
||
Administrator |
2004-03-02 - 2020-03-03
mun. Chişinău, Truşeni, str. Dosoftei, 18 |
||
Administrator |
2011-07-06 - 2020-03-03
Călăraşi, str. Alexandru cel Bun, 58, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2011-01-17 - 2020-05-15
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Coca E., 33, ap.(of.) 71 |
||
Administrator |
2007-09-04 - 2020-05-18
Străşeni, str. Lazo S., 5, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2011-05-13 - 2020-05-18
Ialoveni, Suruceni |
||
Administrator |
2011-03-02 - 2020-05-18
Călăraşi, Răciula |
||
Administrator |
2011-12-19 - 2020-05-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 147 |
||
Administrator |
2008-07-22 - 2020-05-18
Bălţi, Sadovoe, str. Parcovaia, 4 |
||
Administrator |
2012-02-23 - 2021-03-30
Dubăsari, Molovata Nouă, str. Tineretului, 30 |
||
Administrator |
2012-03-01 - 2020-05-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 35, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
2012-01-05 - 2020-05-20
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 14, ap.(of.) 1000 |
||
Administrator |
2012-03-29 - 2020-05-20
Ialoveni, str. Vieru Grigore, 18/1 |
||
Administrator |
2006-10-02 - 2020-05-21
Străşeni, Scoreni |
||
Administrator |
2007-02-15 - 2020-05-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 198 |