Розничная торговля чистящими средствами, обоями и этажами, включая пробковые пластины
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2013-08-06 - 2018-06-28
Orhei, Step-Soci |
||
Administrator |
2006-03-28 - 2010-11-05
Şoldăneşti, Răspopeni |
||
Administrator |
2009-10-28 - 2020-11-19
Floreşti, str. Porumbescu Ciprian, 2, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
2009-11-18 - 2020-10-27
Rezina, str. 1 Mai, 15, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
2009-09-15 - 2009-10-29
Hînceşti, Lăpuşna |
||
Administrator |
2009-09-15 - 2010-04-14
Hînceşti, Sărata-Mereşeni |
||
Administrator |
2009-10-06 - 2009-12-28
Hînceşti, Bozieni |
||
Administrator |
2009-12-09
Hînceşti, Ciuciuleni |
||
Întreprinderea Individuală PÎNZARU MIHAIL Lichidator Administrator |
2004-05-14 - 2014-04-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Gării piaţa, 2/A |
||
Administrator |
2006-01-12 - 2020-10-28
Hînceşti, str. Hîncu Mihalcea, 74 |
||
Administrator |
2001-06-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Pelivan Ion, 18 |
||
Administrator |
2008-01-15
Hînceşti, Oneşti |
||
Administrator |
2008-01-11 - 2011-02-23
Ungheni, Boghenii Noi |
||
Administrator |
2008-01-17 - 2014-03-13
Cimişlia, Javgur |
||
Administrator |
2011-08-05
Orhei, str. Haiducul Tobultoc, 6 |
||
Administrator |
2008-01-30 - 2015-05-29
Hînceşti, Buţeni |
||
Administrator |
2000-01-04 - 2016-05-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 7/3, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1994-04-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 16/4 |
||
Administrator |
2008-05-23 - 2018-12-21
Cantemir, Iepureni |
||
Administrator |
2002-04-30 - 2012-08-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Perilor, 10/1 |
||
Administrator |
2006-09-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Schinoasa-Vale, 14/B |
||
Administrator |
1994-03-31 - 2016-06-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 17, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
2007-10-10 - 2016-05-31
Edineţ, str. Burebista, 33 |
||
Administrator |
2014-06-02 - 2023-09-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 64 |
||
Administrator |
2006-07-25 - 2019-08-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 12/1, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
2011-07-01 - 2019-08-29
Şoldăneşti, Răspopeni |
||
Administrator |
2012-05-25 - 2019-08-30
Criuleni, str. Viilor, 43 |
||
Administrator |
2012-01-24 - 2019-08-30
Nisporeni, Selişte |
||
Administrator |
2013-02-22 - 2020-10-28
Orhei, str. Eliberării, 43 |
||
Administrator |
2011-08-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 143, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1996-05-08 - 2019-10-31
Bălţi, str. Franco I., 7, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2005-01-19 - 2012-11-22
Teleneşti, Ciulucani |
||
Administrator |
2005-09-30 - 2012-11-15
Orhei, str. Glavan Boris, 9/1 |
||
Administrator |
2006-10-25 - 2012-12-04
Anenii Noi, Ţînţăreni |
||
Administrator |
2006-12-20 - 2012-08-20
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 12, ap.(of.) 33 |