|
|
2001-02-20
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Pelivan Ion, 18
|
|
|
|
2012-02-15 - 2019-02-04
Orhei, str. Roman Tudose, 37
|
|
|
|
2001-11-26
Ştefan Vodă, str. Cantemir D., 23
|
|
|
|
2013-11-25
Hînceşti, Crasnoarmeiscoe
|
|
|
|
2003-04-09 - 2014-07-21
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 19, ap.(of.) 102
|
|
|
|
2005-08-29
Hînceşti, Cărpineni, str. Cehov, 16
|
|
|
|
2005-02-03
Rezina, Trifeşti, str. </1
|
|
|
|
2005-08-19 - 2019-07-23
Teleneşti, Căzăneşti
|
|
|
|
2011-09-22
Rezina, str. Orhei, 45/1
|
|
|
|
2005-03-29 - 2019-07-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Călăraşi, 63, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2003-08-15
mun. Chişinău, Durleşti, str. Chimiştilor, 7, ap.(of.) 51
|
|
|
|
2007-07-18
Anenii Noi, str. Chişinăului, 67/A
|
|
|
|
2005-01-23
Orhei, Ciocîlteni
|
|
|
|
2003-09-04 - 2020-11-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 43/3, ap.(of.) 38
|
|
|
|
2004-05-31
Edineţ, str. Alexandru cel Bun, 107
|
|
|
|
2001-06-28
Dubăsari, Pîrîta
|
|
|
|
2004-01-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 20, ap.(of.) 59
|
|
|
|
2004-01-26 - 2008-11-10
mun. Chişinău, Văduleni
|
|
|
|
2004-01-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza Vodă, 40, ap.(of.) 82
|
|
|
|
2004-01-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cetatea Albă, 17/1
|
|
|
|
1994-01-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 61/A
|
|
|
|
2004-02-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Caragiale I.L., 8
|
|
|
|
2004-02-17
mun. Chişinău, Grătieşti, str. Eminescu Mihai, 1, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2004-02-25
mun. Chişinău, Codru, str. Costiujeni, 3/2, ap.(of.) 647
|
|
|
|
2013-01-04 - 2019-07-25
Hînceşti, Cărpineni, str. Gagarin Iu., 5
|
|
|
|
2005-12-05
Bălţi, str. Puşkin A., 9, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2008-03-31 - 2014-08-28
Leova, Cazangic
|
|
|
|
2004-03-10 - 2008-10-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 188/8, ap.(of.) 39
|
|
|
|
2009-12-12 - 2019-07-26
Criuleni, str. Izvoarelor, 18
|
|
|
|
2012-01-24 - 2019-07-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 14/3, ap.(of.) 307
|
|
|
|
2002-09-03 - 2014-09-03
Anenii Noi, Mereni, str. Kirov, 15
|
|
|
|
1999-12-13
Ungheni, Frăsineşti
|
|
|
|
2004-04-01
mun. Chişinău, Durleşti, str. Ştefan Vodă, 143
|
|
|
|
2001-11-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vasilenco Ion, 28, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2004-05-10 - 2016-09-22
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 55/4, ap.(of.) 45
|
|