|
|
2012-07-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 18/1, ap.(of.) 80
|
|
|
|
2009-12-17 - 2021-02-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 10
|
|
|
|
1992-09-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Coca E., 35, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2010-01-19 - 2019-05-29
Străşeni, Sireţi
|
|
|
|
2010-02-01 - 2019-04-22
Ştefan Vodă, Carahasani, str. Cociu M.
|
|
|
|
2000-02-17 - 2020-08-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 15, ap.(of.) 211
|
|
|
|
2009-03-03
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 17/B
|
|
|
|
2010-07-05
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Profesor Ion Dumeniuk, 14, ap.(of.) 118
|
|
|
|
2012-10-09 - 2018-12-05
Taraclia, str. Lesnaia, 4, ap.(of.) 47
|
|
|
|
2004-04-09
Cahul, str. Neculce Ion, 12
|
|
|
|
2013-03-14 - 2020-08-04
Căuşeni, str. Neculce Ion, 2A
|
|
|
|
2011-07-15
Leova, str. Caragiale I.L., 6, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2006-05-22
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Pelivan Ion, 17/1, ap.(of.) 66
|
|
|
|
2004-03-22
Căuşeni, str. Eminescu Mihai, 19
|
|
|
|
2006-10-04 - 2024-06-05
Bălţi, str. Tiraspol, 3, ap.(of.) 41
|
|
|
|
2012-01-19
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 12/1, ap.(of.) 121
|
|
|
|
1999-02-23
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 6, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2007-04-24 - 2018-01-04
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Codrul Cosminului, 37
|
|
|
|
2007-11-15 - 2019-04-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Columna, 160, ap.(of.) 13
|
|
|
|
1997-08-13 - 2020-11-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42
|
|
|
|
2004-01-06 - 2017-09-20
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 109
|
|
|
|
2006-03-20
Criuleni, str. Creangă Ion, 18
|
|
|
|
2010-10-08
Bălţi, str. Pokrîşkin Alexandr, 6/A
|
|
|
|
2014-12-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 103
|
|
|
|
2011-08-23 - 2019-11-15
Sîngerei, Ciuciuieni
|
|
|
|
2003-04-23
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 17, ap.(of.) 57
|
|
|
|
2014-07-04 - 2019-11-15
Sîngerei, Iezărenii Vechi
|
|
|
|
2013-04-02
Cahul, str. Sanatoriului, 22, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2001-09-24 - 2017-06-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin A., 37, ap.(of.) 30
|
|
|
|
1997-12-15 - 2017-12-12
Bălţi, str. Borodin, 26, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2007-01-17
Hînceşti, str. Kogălniceanu Mihail, 3, ap.(of.) 26
|
|
|
|
2015-01-26
Cahul, str. Mateevici Alexei, 48
|
|
|
|
2007-04-28 - 2019-04-24
Taraclia, str. General Inzov, 29, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2013-02-08 - 2019-04-19
Cantemir, Vişniovca
|
|
|
|
2015-01-27
Criuleni, Hîrtopul Mare
|
|