Розничная торговля книгами, газетами и офисными принадлежностями
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2003-04-29
Bălţi, str. Sofiei, 27 |
||
Administrator |
2008-07-02
Ocniţa, Lipnic |
||
Administrator |
2007-09-20
Edineţ, Cupcini, str. Gliei, 1 |
||
Administrator |
2007-10-01
Ocniţa, Bîrnova |
||
Administrator |
2008-09-08 - 2012-04-06
Hînceşti, Dancu |
||
Administrator |
2009-01-19 - 2009-08-28
Hînceşti, Lăpuşna |
||
Administrator |
2008-01-11
Rezina, str. Trandafirilor, 4, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2008-02-05 - 2009-07-10
Teleneşti, Chiţcanii Vechi |
||
Administrator |
2007-10-19
Ocniţa, str. Independenţei, 74, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2008-08-26 - 2010-11-04
Rezina, Pereni |
||
Administrator |
2008-10-14 - 2011-01-31
Rezina, Ţareuca |
||
Administrator |
2008-11-20
Orhei, Susleni |
||
Administrator |
2008-01-17
Drochia, Şuri |
||
Administrator |
2008-01-17 - 2009-07-15
Soroca, str. Caştanilor, 23, ap.(of.) 63 |
||
Administrator |
2008-02-06 - 2008-10-10
Floreşti, str. Brînză Axentie, 19 |
||
Administrator |
2000-08-10 - 2020-01-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghibu Onisifor, 4/2 |
||
Administrator |
2008-05-22
Floreşti, Năpadova |
||
Administrator |
1999-12-22 - 2018-05-11
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Bulgaru Panteleimon, 1 |
||
Administrator |
2008-10-16 - 2010-03-15
Soroca, str. Verii str-la, 7 |
||
Administrator |
2008-12-02
Floreşti, str. Viteazul Mihai, 11, ap.(of.) 62 |
||
Administrator |
2008-01-09 - 2010-03-02
Ştefan Vodă, str. 31 August, 3, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2008-02-11 - 2010-02-25
Ştefan Vodă, Brezoaia |
||
Administrator |
2008-05-27
Ştefan Vodă, str. Libertăţii, 6, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
2008-06-04 - 2008-07-10
Ştefan Vodă, Brezoaia, str. Tineretului, 13 |
||
Administrator |
2008-07-01
Ştefan Vodă, Volintiri, str. Păcii |
||
Administrator |
2008-07-16 - 2009-03-04
Căuşeni, Căinari, str. Mateevici A., 1 |
||
Administrator |
2008-10-30
Căuşeni, str. Kogălniceanu Mihail, 10 |
||
Administrator |
2010-06-14 - 2016-03-16
Cimişlia, str. Decebal, 62/A |
||
Administrator |
2000-02-03 - 2020-01-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 125/1 |
||
Administrator |
1992-08-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Coroban Vasile, 22/1, ap.(of.) 102 |
||
Administrator |
1998-11-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Fierarilor str-la, 10, ap.(of.) 4 |
||
Administrator Lichidator |
1998-06-12 - 2008-10-20
Călăraşi, Săseni |
||
Administrator Lichidator |
1998-06-12 - 2008-11-03
Călăraşi, Sadova |
||
Administrator Lichidator |
1998-06-12 - 2008-12-15
Călăraşi, Ţibirica |
||
Administrator |
2001-09-28 - 2009-03-09
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Gagarin Iu., 1 |