|
|
2001-10-04 - 2019-10-25
mun. Chişinău, Durleşti, str. Gribov N., 6/1, ap.(of.) 44
|
|
|
|
2014-08-18 - 2021-09-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu Mihail, 4/7, ap.(of.) 58
|
|
|
|
2008-12-16
Străşeni, Bucovăţ, str. Maria Magdalena, 1, ap.(of.) 37
|
|
|
|
1999-09-16 - 2012-06-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cosmescu Alexandru, 41, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2008-12-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Gohberg Aba, 2, ap.(of.) 112
|
|
|
|
2008-12-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 9, ap.(of.) 134
|
|
|
|
2009-01-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Mincu, 11, ap.(of.) 14
|
|
|
|
2010-02-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 53/1, ap.(of.) 97
|
|
|
|
2014-03-21
Anenii Noi, Cobusca Veche
|
|
|
|
2008-01-03 - 2010-12-01
Sîngerei, str. Glavan Boris, 2, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2008-11-11 - 2017-05-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 18/1, ap.(of.) 45
|
|
|
|
2008-02-06
Rîşcani, Mălăieşti
|
|
|
|
2003-06-24 - 2020-11-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pietrarilor, 6, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2008-04-21
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 103
|
|
|
|
2008-04-16
Bălţi, str. Vladimirescu Tudor, 15
|
|
|
|
2008-05-23
Bălţi, str. Bulgară, 68, ap.(of.) 115
|
|
|
|
2008-05-30 - 2011-05-31
Bălţi, str. Porumbescu Ciprian, 12
|
|
|
|
2008-06-16
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 2
|
|
|
|
2008-08-28 - 2017-05-16
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 244
|
|
|
|
2008-06-30
Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 10, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2008-09-24
Glodeni, str. Suveranităţii, 9, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2008-10-31 - 2009-12-08
Făleşti, str. Tineretului str-la, 2
|
|
|
|
2008-11-03
Bălţi, str. Konev Ivan, 34, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2008-02-05 - 2009-09-03
Cahul, Slobozia Mare
|
|
|
|
2008-03-31 - 2017-09-26
Floreşti, str. Moldova, 3
|
|
|
|
2001-07-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Pelivan Ion, 15, ap.(of.) 90
|
|
|
|
2008-06-10 - 2009-09-30
Taraclia, Cealîc
|
|
|
|
2008-09-23
Cahul, str. Sanatoriului, 2, ap.(of.) 30
|
|
|
|
2008-10-21 - 2012-01-09
Cantemir, Goteşti
|
|
|
|
2008-12-09
Cantemir, Goteşti
|
|
|
|
2008-12-19
Cahul, str. Garoafelor, 23, ap.(of.) 32
|
|
|
|
2009-09-14 - 2021-01-06
Soroca, Bădiceni
|
|
|
|
2014-09-05 - 2017-05-29
Făleşti, Pîrliţa
|
|
|
|
1995-01-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 14/2, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2008-05-12
Edineţ, Alexăndreni
|
|