|
|
2005-08-10 - 2023-03-30
Sîngerei, Alexeuca
|
|
|
|
2014-05-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 1, ap.(of.) 110
|
|
|
|
2014-11-05
Bălţi, str. Lvov, 4, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2004-06-15 - 2021-02-22
Cahul, str. Independenţei, 42
|
|
|
|
2003-10-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Acad. Saharov, 11/2, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2007-03-30 - 2023-03-30
Briceni, str. Komarov Vl., 1
|
|
|
|
2008-01-16 - 2023-03-30
Şoldăneşti, Vadul-Raşcov
|
|
|
|
2007-10-11
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Glavan Boris, 154
|
|
|
|
1998-05-04 - 2020-05-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 11/1
|
|
|
|
2002-05-03 - 2012-12-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 10/2, ap.(of.) 47
|
|
|
|
2007-09-20 - 2023-09-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 65/3, ap.(of.) 147
|
|
|
|
2011-03-12
Bălţi, Elizaveta, str. Aldea-Teodorovici Ion, 15
|
|
|
|
2005-04-28
Bălţi, str. Neaga Şt., 17
|
|
|
|
2006-07-13 - 2023-03-31
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Titov G., 26
|
|
|
|
1993-05-10 - 2023-03-27
Nisporeni, Valea-Trestieni
|
|
|
|
2002-12-23 - 2024-06-18
Basarabeasca, str. Tolstoi L., 35
|
|
|
|
2002-10-17 - 2023-03-31
Anenii Noi, Ţînţăreni
|
|
|
|
2014-06-05
Făleşti, str. Alexandru cel Bun, 25
|
|
|
|
2000-04-03 - 2023-12-11
Ialoveni, Mileştii Mici
|
|
|
|
2013-07-26 - 2023-12-11
Călăraşi, Dereneu
|
|
|
|
2008-11-11
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 2/C
|
|
|
|
2009-11-20
Ungheni, str. Naţională, 25, ap.(of.) 57
|
|
|
|
2008-01-22 - 2023-09-08
Ialoveni, str. Viilor, 27
|
|
|
|
2003-03-19 - 2020-12-14
Străşeni, str. Crăsescu V., 1
|
|
|
|
2009-01-17
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Cotovschi, 31/a
|
|
|
|
2008-02-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kaczynski Lech, 6/3, ap.(of.) 17
|
|
|
|
2014-05-26
Cahul, Alexandru Ioan Cuza
|
|
|
|
1996-07-24
Edineţ, str. Eminescu Mihai, 6, ap.(of.) 10
|
|
|
|
2001-02-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 19, ap.(of.) 72
|
|
|
|
2007-08-29
Orhei, str. Iachir I., 29/A, ap.(of.) 79
|
|
|
|
2009-11-06 - 2024-04-23
Leova, Tochile-Răducani
|
|
|
|
2011-06-17 - 2024-04-23
Leova, Tochile-Răducani
|
|
|
|
1995-03-20
Bălţi, str. Independenţei, 34, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2006-03-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 32/6, ap.(of.) 57
|
|
|
|
2006-11-02
Donduşeni, Climăuţi
|
|