|
|
2006-07-10
Nisporeni, str. Sfîntul Petru, 1
|
|
|
|
2008-02-22 - 2023-03-01
Ocniţa, Gîrbova
|
|
|
|
2007-04-02 - 2022-08-22
Făleşti, Glinjeni
|
|
|
|
2014-12-17 - 2022-08-23
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Studenţilor, 3
|
|
|
|
2011-01-25
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 32/3, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2013-08-12 - 2022-08-23
Făleşti, Musteaţa
|
|
|
|
2004-10-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 10
|
|
|
|
2002-06-18
Rezina, Lalova
|
|
|
|
2000-05-12 - 2020-05-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Anestiade N., 7
|
|
|
|
2014-03-28 - 2023-03-06
Nisporeni, Bălăureşti
|
|
|
|
2010-02-18
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 57, et.3, ap.(of.) 305
|
|
|
|
2011-03-16 - 2024-01-02
Străşeni, Lozova, str. Cantemir D., 78
|
|
|
|
2006-05-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 15/1, ap.(of.) 70
|
|
|
|
2009-09-17 - 2022-08-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Minsk, 28, ap.(of.) 17
|
|
|
|
2011-08-24 - 2022-08-26
Străşeni, str. Lazo S., 24
|
|
|
|
2012-05-31 - 2022-08-26
Teleneşti, Mîndreşti
|
|
|
|
2007-12-25 - 2023-10-30
Făleşti, Albineţul Vechi
|
|
|
|
2007-10-04
UTA Găgăuzia, Bugeac, str. Chişinăului, 11
|
|
|
|
2004-09-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 25, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1997-09-23
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Şciors, 26
|
|
|
|
1999-06-29
Bălţi, str. Decebal, 139
|
|
|
|
1993-11-26 - 2022-08-30
Floreşti, str. Florilor, 68
|
|
|
|
2001-09-21
Bălţi, str. Feroviarilor, 38/A
|
|
|
|
2004-04-15
Ştefan Vodă, Talmaza, str. 27 August, 164
|
|
|
|
2006-03-09 - 2024-07-03
Taraclia, Salcia
|
|
|
|
1998-02-17
Nisporeni, str. Soltîs Ion, 15
|
|
|
|
2012-05-30
Bălţi, str. Franco I., 10
|
|
|
|
2015-02-09
Ungheni, str. Romană, 79, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1998-10-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Columna, 42, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2007-06-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 15/1, ap.(of.) 155
|
|
|
|
2006-06-14 - 2022-10-18
mun. Chişinău, Băcioi
|
|
|
|
2011-01-18
Dubăsari, Coşniţa, str. Păcii, 1
|
|
|
|
1998-10-19 - 2023-05-12
Basarabeasca, str. Cotovschi, 1
|
|
|
|
2008-10-16
Cahul, str. Negruzzi C., 22
|
|
|
|
2007-04-18 - 2022-09-12
Anenii Noi, str. Gorkii, 48
|
|